Entreprise : GIE REGIONAL SAEZ ET ANDUZE - SIREN 349 304 840
Identité
Dénomination
GIE REGIONAL SAEZ ET ANDUZE
SIREN (siège)
349 304 840
Date d'immatriculation au RNE
19/01/1989
Date de fin de la personne morale
18/01/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
274408.23 EUR
Adresse du siège
RUE FONTAINE DE LA BANQUIERE 34000 MONTPELLIER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AV DE BOIRARGUES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEILLE BERNARD
Qualité
Administrateur provisoire
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
ANDUZE JEAN , JULES , GABRIEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1926
Commune de résidence
BEZIERS
Nom, Prénom(s)
ANDUZE DOMINIQUE , JULES
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
BEZIERS
Nom, Prénom(s)
SAEZ CLAUDE , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1925
Commune de résidence
LATTES
Dénomination
SERVIGEL
Qualité
Membre
Commune de résidence
MONTPELLIER
Dénomination
ETS WEISSE ET FILS
Qualité
Membre
Commune de résidence
ST CHRISTOL LES ALES
Dénomination
ETS CLAUDE SAEZ
Qualité
Membre
Commune de résidence
MONTPELLIER
Dénomination
STE D'EXPERTISE COMPTABLE - FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Contrôleur des comptes
Commune de résidence
MONTPELLIER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/11/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/01/1989
Siret
34930484000011
Code APE
748K
Origine du fonds
Création
Activité principale
FOURNIR EN TOTALITE A SES MEMBRES, MARCHANDISES ET PRODUITS DITS PROFESSIONNELS A L'EXCLUSION DE TOUS PRODUITS GERVAIS ET FINDUS - DE CONDITIONNER ET PREPARER LES MEMES PRODUITS POUR LE COMPTE DE CHAQUE MEMBRE - DE PROMOUVOIR UNE POLITIQUE COMMUNE COMMERCIALE DES PRODUITS PROFESSIONNELS.
Adresse
RUE RUE DE LA FONTAINE DE LA BANQUIERE, AVENUE DE BOIRARGUES
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AV DE BOIRARGUES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12794
Date d'ajout
26/11/2001
Description
EN DATE DU 23/11/2001, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF REDRESSEMENT JUDICIAIRE : 09/11/1993 A COMPTER DU 23/11/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12798
Date d'ajout
26/11/2001
Description
CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL POUR CLOTURE DE LA LIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Numéro d'observation
289
Date d'ajout
07/01/2000
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 07/01/2000, LE TRIBUNAL A DESIGNE MR JEAN-FRANCOIS LEGRAND EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE A COMPTER DU 07/01/2000
Numéro d'observation
11046
Date d'ajout
23/11/1993
Description
Mention d'office EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1993, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE REGIONAL SAEZ ET ANDUZE GIE MR MICHEL FROMONT COMME JUGE COMMISSAIRE, A NOMME ME LUC MARION COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR. A COMPTER DU 19 NOVEMBRE 1993.
Numéro d'observation
10684
Date d'ajout
12/11/1993
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1993, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE DE REGIONAL SAEZ ET ANDUZE GIE A NOMME MR MICHEL FROMONT COMME JUGE COMMISSAIRE ET ME LUC MARION DEMEURANT A MONTPELLIER COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS ; MAITRE OLIVIER FABRE DEMEURANT A MONTPELLIER -MAESTRO 110, PLACE D'ACADIE ANTIGONE- COMME ADMINISTRATEUR ET A FIXE AU 22 OCTOBRE 1993 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS. A COMPTER DU 9 NOVEMBRE 1993.
Numéro d'observation
10443
Date d'ajout
04/11/1993
Description
Mention d'office DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS FAITE PAR REGIONAL SAEZ ET ANDUZE GIE EN DATE DU : 29 OCTOBRE 1993 A COMPTER DU 29/10/93
Numéro d'observation
9697
Date d'ajout
12/10/1993
Description
PAR ORDONNANCE DE REFERE DU 19 MAI 1993, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A DESIGNE MR GERARD BUGEJA DEMEURANT 34000 MONTPELLIER, LES BUREAUX DU NOUVEAU MONDE, 2 AVENUE DES ETATS DU LANGUEDOC, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. PAR ORDONNANCE EN DATE DU 12 JUILLET 1993, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A NOMME ME BERNARD MEILLE, DEMEURANT A MONTPELLIER LES BUREAUX DU NOUVEAU MONDE, 2 AVENUE DES ETATS DU LANGUEDOC, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, EN REMPLACEMENT DE MR BUGEJA. A COMPTER DU 12/07/93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 800 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 274 408.23 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).