Entreprise : PANIDOR CARAIBES - SIREN 349 199 190
Identité
Dénomination
PANIDOR CARAIBES
SIREN (siège)
349 199 190
Date d'immatriculation au RNE
13/01/1989
Début d’activité
18/11/1988
Date de fin de la personne morale
12/01/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
VOIR OBJET
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Capital social
198183.72 EUR
Adresse du siège
BD CHANZY 97110 POINTE A PITRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE COMM LE PLAZA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORNUOT GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
MORIZOT YANNICK , AIME , BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Nuits-Saint-Georges
Nom, Prénom(s)
PUISSEGUR JACQUELINE , MARIE , THERESE
Nom d'usage
MORIZOT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Nuits-Saint-Georges
Dénomination
STE BOURGUIGNONNE DE PANIFICATION
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Chenôve
Dénomination
ECA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Dijon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/11/1988
Siret
34919919000019
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
VOIR OBJET
Adresse
BD CHANZY
97110 , POINTE A PITRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE COMM LE PLAZA
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
198
Date d'ajout
27/01/1994
Description
Dissolution anticipée de la sociétéLIQUIDATEUR : MORIZOT YANNICK A CPTER DU 31/08/1993
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
195
Date d'ajout
26/01/1994
Description
Modification de la composition du conseil d'administrationDEMISSION DE LA SARL SCARM PARTICIPATIONS, GENEVRIER FRANCK DE LEURS FONC- TIONS D'ADMINISTRATEURS, DE DELHAY BERNARD DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT ADEMINISTRATEUR DU CA NOMINATION DE MORIZOT YANNICK EN QUALITE DE PRESIDENT DU CA EN REMPLACEMENT DE DELHAY BERNARD, DEMISSIONNAIRE. A CPTER DU 18/07/1990
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 198 183.72 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).