Entreprise : SCI LES VIGNES - SIREN 349 184 234
Identité
Dénomination
SCI LES VIGNES
SIREN (siège)
349 184 234
Date d'immatriculation au RNE
25/01/1989
Début d’activité
01/09/1988
Date de fin de la personne morale
24/01/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Location de locaux nus.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
8 ALL DE RONCEVAUX 31240 L'UNION FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MATHIAS ARNAUD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
L'Union
Nom, Prénom(s)
MATHIAS BERTRAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Lapeyrouse-Fossat
Nom, Prénom(s)
MATHIAS MARIE-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
L'Union
Nom, Prénom(s)
MATHIAS ISABELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1988
Siret
34918423400020
Enseigne
SCI LES VIGNES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de locaux nus.
Autres Activités
Location de locaux nus.
Adresse
8 ALL DE RONCEVAUX
31240 , L'UNION - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1988
Siret
34918423400012
Code APE
702C
Adresse
IMP DE BORDE BASSE
31240 , L UNION - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LES VIOLETTES SUD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F12/14739
Date d'ajout
07/06/2012
Description
Par acte notarié en date du 22.06.2011 et 25.06.2011 MATHIAS Arnaud nom d'usage : MATHIAS Arnaud n'est plus associé en pleine propriété devient associé usufruitier NAVARRE Marie-Josée nom d'usage : MATHIAS Marie-Josée n'est plus associé en pleine propriété devient associé usufruitier MATHIAS Marie-Pierre nom d'usage : MATHIAS Marie-Pierre devient Associé nu propriétaire. à compter du 25.06.2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 762.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).