Entreprise : SCI MICHARD - SIREN 349 099 390
Identité
Dénomination
SCI MICHARD
SIREN (siège)
349 099 390
Date d'immatriculation au RNE
27/01/1989
Début d’activité
23/12/1988
Date de fin de la personne morale
26/01/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, réception comme apports, la construction, la gestion, la location et l'exploitation de tous biens immeubles. Généralement, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles. Toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524 EUR
Adresse du siège
6 PL AN EIZH TY 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHARD AUDE
Nom d'usage
MORVAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
MICHARD JEAN-CLAUDE , MARIE , ANGE , VICTOR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
Vannes
Dénomination
THEIXIMMO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/12/1988
Siret
34909939000024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, réception comme apports, la construction, la gestion, la location et l'exploitation de tous biens immeubles. Généralement, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles. Toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet
Autres Activités
Acquisition, réception comme apports, la construction, la gestion, la location et l'exploitation de tous biens immeubles. Généralement, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles. Toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet
Adresse
6 PL AN EIZH TY
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/12/1983
Siret
34909939000016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
CHE DU BORGNE
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4175
Date d'ajout
26/07/2016
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 24/06/2016 : Ancienne adresse : chemin de Cliscouet 56000 Vannes Nouvelle adresse : 6 place An Eizh Ty 56000 Vannes Transfert du siège social à compter du 24/06/2016 : Ancienne adresse : chemin de Cliscouet 56000 Vannes Nouvelle adresse : 6 place An Eizh Ty 56000 Vannes Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/05/2016 : Modifié : MICHARD Jean-Claude-Marie-An, Victor, Gérant, demeurant 6 place An Eizh Ty 56000 Vannes
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).