Entreprise : EXIGENS - SIREN 348 926 825
Identité
Dénomination
EXIGENS
SIREN (siège)
348 926 825
Date d'immatriculation au RNE
24/11/1988
Date de fin de la personne morale
23/11/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
686020.58 EUR
Adresse du siège
52 AV DE HAMBOURG 13008 MARSEILLE 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MR IATRIDES MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
MARSEILLE (7E)
Nom, Prénom(s)
MR JEANNEROT ANDRE LUCIEN DENIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
MARSEILLE (8E)
Nom, Prénom(s)
MR RABIER BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
REY ROBERT JEAN MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
ACL AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/10/1988
Siret
34892682500012
Code APE
721Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Sans activité
Adresse
52 AV DE HAMBOURG
13008 , MARSEILLE 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
80210
Date d'ajout
20/02/2017
Description
Pli Non Distribuable Sur constatation du greffier suite à la relance pour le dépôt des documents comptables annuels
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
10646
Date d'ajout
21/05/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 21/05/2001 nommant M. gallo juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
15100
Date d'ajout
30/06/1992
Description
Par jugement en date du 29.06.92 le tribunal de commerce de Marseille a arrêté le plan de cession et a désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan : me Frédéric Bouet 24 rue Lulli 13001 Marseille
Numéro d'observation
10788
Date d'ajout
19/05/1992
Description
Par jugement en date du 18.05.92 le tribunal de commerce de Marseille ordonné la modification de la mission de me Bouet, 24 rue Lulli, 13001 Marseille afin De lui permettre de surveiller les actes de gestion
Numéro d'observation
15661
Date d'ajout
23/04/1992
Description
Par jugement en date du 23.04.92 le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire (régime général) fixe la date de cessation des paiements au : 8.4.92 et a nommé en qualité de représentant des créanciers : me martine Bonardi 347 rue paradis 13008 Marseille et nomme en qualité d'administrateur avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion : me Frédéric Bouet 24 rue Lulli 13001 Marseille
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).