Entreprise : SCI PAURISSE MICHEL - SIREN 348 874 710
Identité
Dénomination
SCI PAURISSE MICHEL
SIREN (siège)
348 874 710
Date d'immatriculation au RNE
22/12/1988
Date de fin de la personne morale
21/12/2038
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
10000 Francs Français
Adresse du siège
13 RUE DES DEPORTES 59280 ARMENTIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAURISSE MICHEL , JEAN-PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Armentières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/05/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1988
Siret
34887471000034
Enseigne
S.C.I. PAURISSE
Code APE
702C
Activité principale
ACQUISITION GESTION ADMINISTRATION ET LOCATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS.
Adresse
13 RUE 13 rue des Deportes
59280 , Armentières - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/11/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1988
Siret
34887471000018
Code APE
702C
Adresse
95 RUE DES RESISTANTS
59280 , ARMENTIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/02/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/11/1992
Siret
34887471000026
Code APE
702C
Adresse
32 RUE KLEBER
59116 , HOUPLINES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
04/05/2017
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Lille en date du 07-04-2017 a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
27/05/2015
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 15-05-2015 prononce la réouverture des opérations de liquidation judiciaire, désigne Madame Sandrine PROVENSAL en qualité de Juge-Commissaire titulaire et Monsieur René ZANATTA en qualité de Juge-Commissaire suppléant, désigne la SELARL YVON PEIN - JEAN PHILIPPE BORKOWIAK représentée par Maître Yvon PERIN, ayant étude TOUR MERCURE 8EME ETAGE - 445 BD GAMBETTA - 59976 TOURCOING CEDEX en qualité de liquidateur judiciaire
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/09/2005
Description
-MOD. D'OFFICE DU 08/09/2005 : Jugement du 01/10/2004 du Tribunal de Grande Instance de LILLE prononçant la Clôture pour insuffisance d'actif les opérations de la Liquidation Judiciaire de la sus-nommée.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
08/09/2005
Description
-MOD. D'OFFICE DU 08/09/2005 : Jugement du 03/05/2002 du Tribunal de Grande Instance de LILLE ouvrant une procédure de Liquidation Judiciaire Cessation des paiements en date du 12/03/2002 Juge-Commissaire : Madame PAOLI Catherine Liquidateur : Maître PERIN Yvon 74 Avenue du Peuple Belge 59800 LILLE.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/06/2000
Description
Radiation d'office
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/12/1988
Description
Historique : -MODIFICATION D'OFFICE DU 06/02/1998 : CESSATION TOTALE D'ACTIVITE PAR APPLICATION DE L 'ARTICLE 40 DU DECRET 84-406 DU 30 MAI 1984. RADIA TION D'OFFICE : SUIVANT ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE CHARGE DE LA SURVEILLANCE DU REGISTRE DU COMM ERCE EN DATE DU 6 JUIN 2000 - RADIATION D'OFFICE S ANS DISPARTITION DE LA PERSONNALITE MORALE - NPAI - CESSATION D'ACTIVITE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).