Entreprise : SCI DE LA GARE - SIREN 348 625 534
Identité
(Entreprise radiée le 21/08/2020)
Dénomination
SCI DE LA GARE
SIREN (siège)
348 625 534
Date d'immatriculation au RNE
03/08/2000
Date de fin de la personne morale
02/08/2038
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3201.43 EUR
Adresse du siège
AV DE GLADENBACH 84170 MONTEUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LA TAPY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICTON MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
LORIOL DU COMTAT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/11/1988
Siret
34862553400014
Code APE
702A
Adresse
MONTEE DE LA PLAINE
30150 , ROQUEMAURE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
M. ALAIN PICTON-MAS HATTO
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/11/1988
Siret
34862553400022
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION GESTION AMENAGEMENT RENOVATION EXPLOITATION DE TERRAINS ET IMMEUBLES
Adresse
AV ZA LA TAPY, AVENUE DE GLADENBACH
84170 , MONTEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MONTEUX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18993
Date d'ajout
21/08/2020
Description
Radiation d'office du rcs le 21/08/2020 avec effet au 21/08/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4696
Date d'ajout
20/02/2020
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE DEJA CONSTITUEE TRANSFERANT SON SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 01 AVRIL 2000 A MONTEUX (84170) ZA LA TAPY AVENUE DE GLADENBACH FORMALITES DE CONSTITUTION : DEPOT DES ACTES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES LE 16 NOVEMBRE 1988 PUBLICATEUR : LE REVEIL DU MIDI DU 09 NOVEMBRE 1988 LA SOCIETE DECLARE NE PAS CONSERVER D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DE SON ANCIEN SIEGE. ANCIEN GERANT : BERAUD CHRISTOPHE A COMPTER DU 01 MARS 2000 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 21 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 201.43 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).