Entreprise : ATLANTEC - SIREN 348 614 272
Identité
Dénomination
ATLANTEC
SIREN (siège)
348 614 272
Date d'immatriculation au RNE
18/11/1988
Début d’activité
01/10/1988
Date de fin de la personne morale
17/11/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
fabrication circuits imprimés
Code APE
2611Z - Fabrication de composants électroniques
Code APRM
2611ZA - Fabrication de composants électroniques (hors capteurs solaires)
Capital social
265000 EUR
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE 44260 MALVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JEFFROY RONAN , CHRISTIAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Saint-Étienne-de-Montluc
Dénomination
HEK PARTNERS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
NS ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ACB Expansion
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Malville
Dénomination
ACB DEVELOPPEMENT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
INCONNU
Dénomination
STE ADVANCED CIRCUIT BOARDS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
ALENCON
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1988
Siret
34861427200014
Nom commercial
FABRICATION DE CIRCUITS IMPRIMES
Code APE
2611Z - Fabrication de composants électroniques
Code APRM
2611ZA - Fabrication de composants électroniques (hors capteurs solaires)
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
fabrication circuits imprimés
Code APRM
2611ZA - Fabrication de composants électroniques (hors capteurs solaires)
Autres Activités
FABRICATION DE CIRCUITS IMPRIMES
Code APRM
2611ZA - Fabrication de composants électroniques (hors capteurs solaires)
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE
44260 , MALVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
30/08/2012
Description
AU 24 07 2012 ANCIEN PRESIDENT M RIGON GILLES NOUVEAU PRESIDENT STE ADVANCED CIRCUIT BOARS REPRESENTEE PAR M RIGON GILLES SUPPRESSION DU COMITE DE DIRECTION
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
23/05/2012
Description
CHANGEMENT DANS L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE : - 6/3/2012 nomination de Mr Gilles RIGON en qualité de Président, en remplacement de Mr Thierry THOMAS et changement des membres du Comité de Direction
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
20/11/2009
Description
225020091120 ********* Changement dans la direction Date d'effet de la formalité: 23/10/2009 Ancien président : Mr POITEVIN Eric André Jean. Ancien membre comité direction : Mr VAN NOTEN Marc. Ancien membre comité direction : Mr POITEVIN Eric Président directeur général : Mr THOMAS Thierry.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/07/2008
Description
Fusion absorption de la société SEVEN FINANCES ST NAZAIRE RCS 414 890 210
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/07/2008
Description
0800200807017000 ********* Augmentation de capital ********* Apport-Fusion Date d'effet de la formalité: 29/05/2008 Changement de capital social de : 208000.00 EUR en : 265000.00 EUR Anc commis. Comptes titulaire : Sarl AUDICOM. Anc commis. Comptes supplt. : Mr VENTROUX Remy. Fusion absorption de la société SEVEN FINANCES ST NAZAIRE RCS 414 890 210
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
11/06/2007
Description
225020070611 ********* Changement dans la direction Date d'effet de la formalité: 26/04/2007 MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION : M. COUSSEMENT Martin Lotharius Emiel.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
06/06/2006
Description
224020060606 ********* Changement commissaire aux comptes Date d'effet de la formalité: 27/04/2006 Anc commis. comptes supplt. : Monsieur MACE François. Anc commis. comptes titulaire : SA EXCO ATLANTIQUE. COMMISSAIRE AUX COMPTES TITUL. : Monsieur LHOMMEAU Philippe. COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPL. : Madame DEHAYE-LEROY Pascaline.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
24/05/2004
Description
700020040524 MOLI20040524 ********* MODIFICATION Date d'effet de la formalité: 29/04/2004 ANCIEN PRESIDENT : M. COUSSEMENT Martin Lotharius Emiel. PRESIDENT : M. POITEVIN Eric André Jean.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
28/08/2003
Description
700020030828 MOLI20030828 ********* MODIFICATION Date d'effet de la formalité: 15/07/2003 Ancien Membre du Comité de direction : M. POITEVIN Didier Jean Pierre.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
02/08/2002
Description
1200200208021300 ********* Transformation en S.A.S. ********* Changement date clôture exercice social Date d'effet de la formalité: 16/05/2002 Changement de forme juridique de : Société Anonyme en : Société par actions simplifiée Prorogation de la durée de la société de 50 ans à 99 ans Changement / clôture des comptes du 30/06 au 31/12 MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION : M. POITEVIN Eric MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION : M. PERDU Wim Johan MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION : M. VAN NOTEN Marc. PRESIDENT : M. COUSSEMENT Martin Lotharius Emiel. MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION : M. POITEVIN Didier
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
18/02/2002
Description
KCON200202182240 ********* Changement commissaire aux comptes Date d'effet de la formalité: 20/12/2001 COMMISSAIRE AUX COMPTES TITUL. : SA EXCO ATLANTIQUE. COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPL. : M. MACE François.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
22/01/2002
Description
225020020122 ********* Changement d'administrateur Date d'effet de la formalité: 29/11/2001 ADMINISTRATEUR : M. POITEVIN Didier Jean Pierre. ADMINISTRATEUR : M. PERDU Wim Johan Oscar Gaston. M. COUSSEMENT Martin Lotharius Emiel --> PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET Anc administrateur : M. POITEVIN Henri Jean Marie. Anc. president du conseil Adm. : M. POITEVIN Didier Jean Pierre. ADMINISTRATEUR : M. VAN NOTEN Marc.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
24/01/2001
Description
224020010124 ********* Changement commissaire aux comptes Date d'effet de la formalité: 08/12/2000 Anc commis. comptes titulaire : M. REYNAUD Claude. Anc commis. comptes supplt. : M. SAINTILAN Yvon. COMMISSAIRE AUX COMPTES TITUL. : SARL AUDICOM. COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPL. : M. VENTROUX Remy.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/11/1988
Description
Historique : - Par assemblée du 26/9/1994 les asso ciés ont dé- cidé la TRANSFORMATION DE LA SOCIETE S.A.R.L. EN SOCIETE ANONYME. - MODIFICATION DU 24/ 12/1997 : Suivant assemblée & Conseil d'Administra tion du 3/12/1997 DEMISSION DE Mme POITEVIN Michel ine de ses fonctions d'admi- nistrateur et NOMINAT ION DE Mr POITEVIN Eric, nou- vel administrateur, EN QUALITE DE PRESIDENT en rem placement de Mr POI TEVIN Henri.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).