Entreprise : SCI BERNARD 2 - SIREN 348 609 082
Identité
(Entreprise radiée le 28/05/2019)
Dénomination
SCI BERNARD 2
SIREN (siège)
348 609 082
Date d'immatriculation au RNE
09/01/2013
Date de fin de la personne morale
08/01/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
914.69 EUR
Adresse du siège
56 RTE DE LANNION 22560 TREBEURDEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD MARIE , BLANCHE , AGNES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1984
Commune de résidence
Trébeurden
Nom, Prénom(s)
BERNARD SERGE , JOSE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
LAINE BERNADETTE , MARIE-LOUISE , JEANNE
Nom d'usage
BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Trébeurden
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/07/2012
Siret
34860908200022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion, exploitation par bail, location de tous locaux ou immeubles que la société peut acquérir.
Adresse
56 RTE 56 route de Lannion
22560 , Trébeurden - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/10/1988
Siret
34860908200014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
80 RUE DES BERCHERES
77340 , PONTAULT-COMBAULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4732
Date d'ajout
28/05/2019
Description
Radiation du RCS le 28/05/2019 avec effet au 18/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2256
Date d'ajout
13/03/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 17/01/2019 Liquidateur : BERNARD Bernadette Marie-Louise Jeanne Le siège de la liquidation est fixé à : 56 route de Lannion 22560 Trébeurden Journal d'annonces légales : ECHO DE L ARMOR ET DE L ARGOAT en date du 06/02/2019
Numéro d'observation
167
Date d'ajout
09/01/2013
Description
Modification relatives aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/07/2012 : Partant : BERNARD Pierre, Gérant associé, décédé le 17/08/2010 Modifié : BERNARD Bernadette, Gérante devient Gérante et associée Nouveau : BERNARD Marie, Associé de société civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).