Entreprise : GROUPEMENT TRANSPORTS SANITAIRES - SIREN 348 548 546
Identité
(Entreprise radiée le 17/06/1994)
Dénomination
GROUPEMENT TRANSPORTS SANITAIRES
Sigle
G.T.S.
SIREN (siège)
348 548 546
Date d'immatriculation au RNE
08/11/1988
Date de fin de la personne morale
07/11/2038
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
21 RUE DES PASSEMENTIERS 42100 SAINT-ETIENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUTE JEAN , CLAUDE , ELISEE
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1925
Commune de résidence
Saint-Héand
Nom, Prénom(s)
ELOI ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Saint-Étienne
Nom, Prénom(s)
BELLON YVES , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
La Talaudière
Nom, Prénom(s)
LANTONNET GERARD , ROGER , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Villars
Nom, Prénom(s)
BOUTE BERNARD , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
La Fouillouse
Dénomination
AMBULANCE BELLON
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saint-Genest-Lerpt
Dénomination
NORD AMBULANCES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Villars
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1993
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
34854854600020
Code APE
748K
Origine du fonds
Création
Activité principale
l'accomplissement de toutes démarches en vue de l'obtention de marchés de transports sanitaires auprès des collectivités locales et de leurs établissements publics ainsi qu'auprès de tous établissements privés.
Adresse
21 RUE 21 Rue Passementiers
42100 , Saint-Étienne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
17/06/1994
Description
: Radiation : Clôture des operations de liquidation.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 31/12/1993. - Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 31/12/1993.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).