Entreprise : LATIL - SIREN 348 542 481
Identité
(Entreprise radiée le 12/12/2022)
Dénomination
LATIL
SIREN (siège)
348 542 481
Date d'immatriculation au RNE
09/11/1988
Date de fin de la personne morale
08/11/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
SECTEUR DE PARGNY RESSON 08300 RETHEL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONNOYEUR CHRISTIAN , MARIE , RENE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1924
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MONNOYEUR BAUDOIN , JEAN , REMY , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MONNOYEUR OLIVIER , GUY , MARIE , EMILE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1919
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE FIDUCIAIRE COMPTABLE DU NORD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Reims
Dénomination
SOCIETE FRANCAISE DE REVISION
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Reims
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1988
Siret
34854248100018
Code APE
2920Z - Fabrication de carrosseries et remorques
Activité principale
Fabrication de carrosseries et remorques
Adresse
SECTEUR DE PARGNY RESSON
08300 , RETHEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
12/12/2022
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
06/09/2022
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
20/01/1995
Description
Par jugement en date du 19 janvier 1995, le Tribun al a prononcé l'extension de la procédure de redre ssement judiciaire de la SA BRIMONT à SA LATIL, la SA ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE LA LOI RE ET DE L'AIN - VALOR, et la SCI DE MONTHOLON, A ordonné la confusion des masses actives et passive s, A maintenu Monsieur BARDE Roger, Juge au siège, en qualité de Juge commissaire et Maître BRUCELLE François, en qualité de commissaire à l'exécution du plan
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).