Entreprise : SCEA DE LA PATTE D OIE - SIREN 348 367 046
Identité
Dénomination
SCEA DE LA PATTE D OIE
SIREN (siège)
348 367 046
Date d'immatriculation au RNE
24/10/1988
Début d’activité
01/10/1988
Date de fin de la personne morale
23/10/2038
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Production agricole
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
114336.76 EUR
Adresse du siège
BOURGADE 32300 SAINT-MICHEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERES MAXIME
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1992
Commune de résidence
Saint-Michel
Nom, Prénom(s)
PERES PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Mirande
Nom, Prénom(s)
PERES MARIE-LAURE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Saint-Michel
Nom, Prénom(s)
PERES PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Barcugnan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1988
Siret
34836704600011
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Production agricole
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de volailles
Adresse
BOURGADE
32300 , SAINT-MICHEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
659
Date d'ajout
27/02/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/11/2008 : Partant : PERES Georgette, Associé non exploitant Partant : PERES Alphonse, Associé non exploitant Nouveau : PERES Pierre, Co-Gérant Nouveau : PERES Marie-Laure, Associée non exploitante Changement de qualité : PERES Philippe, Gérant devient Co-Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
867
Date d'ajout
28/03/2008
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 27/04/2007: Ancienne : 30/06 Nouvelle : 30/04.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).