Entreprise : AGRIM FRANCE - SIREN 348 068 388
Identité
Dénomination
AGRIM FRANCE
SIREN (siège)
348 068 388
Date d'immatriculation au RNE
20/08/1990
Date de fin de la personne morale
19/08/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100000 Francs français
Adresse du siège
3 RUE DE LA CORDERIE 94550 CHEVILLY-LARUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAGNY FULBERT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1924
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ELAMRI BRAHIM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Cabannes
Nom, Prénom(s)
SAQUET PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/08/1988
Siret
34806838800027
Nom commercial
AGRIM FRANCE
Code APE
5703
Origine du fonds
Création
Activité principale
Achat, vente exportation importation gros demi-gros détail, de fruits et légumes primeurs et légumes secs. Achat d'immeubles locations d'immeubles et Totues opérations annexes ou connexes.
Adresse
3 RUE 3 Rue DE LA CORDERIE
94150 , Rungis - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRA 337
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15753
Date d'ajout
01/10/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 30/09/1999 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : m Alain Duhamel , nom du liquidateur : me pierre Segui . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 1 Octobre 1999 , sous le numéro 91j00720
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/03/1994
Description
Jugement d'obligation au passif : En date du 10 03 1994 (Aff : 91/720) Le tribunal de commerce à condamné M San Filippo Diego À supporter les dettes sociales de La Sarl À concurrence de 1.604.543,69 francs.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/03/1994
Description
Jugement d'obligation au passif : En date du 10 03 1994 (Aff : 91/720) Le tribunal de commerce à condamné M Elamri Brahim À supporter les dettes sociales de La Sarl À concurrence de 220.779,48 francs
Numéro d'observation
45782
Date d'ajout
31/10/1991
Description
Jugement du 31.10.1991 Prononçant la liquidation judiciaire n° 720/91 Juge-cre. M. Duhamel - juge suppléant : m. Kalt Liquidateur: Me Segui 80 ave du gal. De gaulle 94009 Créteil
Numéro d'observation
44789
Date d'ajout
05/09/1991
Description
Ouverture d'une procédure générale de redressement judiciaire jusqu'au 06.03.1992 Jugement du 05.09.1991 sur Dcp 100479/91 N° 720/91 Cessation des paiements en date du 05.03.1990 Juge cré M. Duhamel - juge suppléant : m. Kalt Représentant des créanciers Me Segui 80 ave du gal. De gaulle 94009 Créteil - administrateur : me Pinon 80 ave du gal. De gaulle 94009 Créteil, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de surveiller les opérations de gestion
Numéro d'observation
44396
Date d'ajout
27/08/1991
Description
Déclaration de cessation des paiements le 27 Août 1991 Au greffe de Créteil
Numéro d'observation
42576
Date d'ajout
20/08/1990
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).