Entreprise : GIE COMPAGNONS BATISSEURS ALLIER - SIREN 347 995 599
Identité
Dénomination
GIE COMPAGNONS BATISSEURS ALLIER
SIREN (siège)
347 995 599
Date d'immatriculation au RNE
20/09/1988
Date de fin de la personne morale
19/09/2038
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
LE DESERT 03000 BRESSOLLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLETTERY BERNARD , GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
VARENNES/ALLIER
Nom, Prénom(s)
BONNIFACE MICHEL , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
VARENNES/ALLIER
Nom, Prénom(s)
BOURRACHOT CHRISTIAN , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
GANNAT
Nom, Prénom(s)
CHRISTOL VINCENT , SIMON , PASCAL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
MOULINS
Nom, Prénom(s)
CHRISTOL JEAN , JUSTIN , HENRI
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1927
Commune de résidence
MOULINS
Nom, Prénom(s)
CLEMENT JACKY , RAYMOND , MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
DESERTINES
Nom, Prénom(s)
CLERICE GERARD , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Commune de résidence
MOULINS
Nom, Prénom(s)
FONCEL ROBERT
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
SAINT POURCAIN/SIOULE
Nom, Prénom(s)
LAMOUSSIERE CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
LURCY-LEVIS
Nom, Prénom(s)
PARENT MAURICE , EUGENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1926
Commune de résidence
YZEURE
Nom, Prénom(s)
PERROT JEAN , FREDERIC , SIMON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
GRENOBLE
Nom, Prénom(s)
RAYER DANIEL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
MOULINS
Nom, Prénom(s)
TRICOT AUGUSTE , ANTOINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1929
Commune de résidence
CHEVAGNES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/06/1988
Siret
34799559900011
Code APE
7714
Origine du fonds
Autre
Activité principale
PROMOUVOIR OU FACILITER LA PRISE DE MARCHES ET LA CONCLUSION DE CONTRAT SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE NEUVE DE LA RENOVATION ET DE LA RESTAURATION D'ENSEMBLES IMMOBILIERS ANCIENS.
Adresse
LE DESERT
03000 , BRESSOLLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MOULINS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Moulins ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Cusset. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Cusset décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
848
Date d'ajout
10/10/1991
Description
CESSATION DE L'ACTIVITE A COMPTER DU 30.06.89 DISSOLUTION ANTICIPEE DU GIE A COMPTER DU 30.06.89 LIQUIDATEURS : MRS LAMOUSSIERE CHRISTIAN DMT 03320 LE VEURDRE, TRICOT AUGUSTE DMT LA LISSIERE 03230 GARNAT S/ENGIEVRE, BLETTERY BERNARD DMT "SOUS LES VIGNES" 03150 ST GERAND LE PUY, CLEMENT JACKY DMT 39 AV.DU QUATRE SEPTEMBRE 03630 DESERTINES, PARENT MAURICE DMT 21 RUE JEAN TREYVE 03400 YZEURE,BONNIFACE MICHEL DMT "LA VILLENAUD" 03150 VARENNES SUR ALLIER ET BOURRACHOT CHRISTIAN DMT RTE DE ST-PRIEST 03800 GANNAT MAINTIEN DE MR CLERICE GERARD EN QUALITE DE CONTROLEUR DE GESTION MAINTIEN DE MR CHRISTOL JEAN EN QUALITE DE CONTROLEUR DES COMPTES A COMPTER DU 30.06.90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
NEANT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).