Entreprise : SCI DES TROIS SOLEILS - SIREN 347 977 845
Identité
(Entreprise radiée le 25/01/2023)
Dénomination
SCI DES TROIS SOLEILS
SIREN (siège)
347 977 845
Date d'immatriculation au RNE
12/09/1988
Date de fin de la personne morale
11/09/2018
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
182.94 EUR
Adresse du siège
68 RUE EUGENE PONS 69004 LYON 4EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERIT JEAN , PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
RIVOIRE LUCIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire
Nom, Prénom(s)
MERIT THERESE
Nom d'usage
ROMAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/08/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/08/1988
Siret
34797784500010
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Nature de l'établissement
Activité principale
Construction - Vente
Adresse
68 RUE 68 Rue Eugène Pons
69004 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).