Entreprise : SCI ACLPSS - SIREN 347 943 706
Identité
(Entreprise radiée le 15/11/2023)
Dénomination
SCI ACLPSS
SIREN (siège)
347 943 706
Date d'immatriculation au RNE
23/09/1988
Date de fin de la personne morale
22/09/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
11734.8 EUR
Adresse du siège
8 RUE DES CORDELIERS 77100 MEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EL-BAZ SERGE , MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHARPENTIER PHILIPPE , PIERRE , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Meaux
Nom, Prénom(s)
LENCLOS NICOLAS , HUGUES , DOMINIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
WOLF ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Meaux
Nom, Prénom(s)
FORTEL CHRISTIAN , LOUIS , GABRIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
ROUILLARD PHILIPPE , JACQUES , CLEMENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MAULAT IVAN , JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Créteil CEDEX 9
Nom, Prénom(s)
SILBER YVES , SERGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MINART DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Charenton-le-Pont
Nom, Prénom(s)
LAURENS CLAUDIE , MARIE , ANDREE
Nom d'usage
KIMAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Le Raincy
Nom, Prénom(s)
Azemar CLAUDE , MARCEL , DENIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Claye-Souilly
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/05/1988
Siret
34794370600015
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
67 RUE DU COMMANDANT BERGE
77100 , MEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
067 A 069
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2016
Siret
34794370600023
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
biens immobiliers acquisition mise en valeur administration exploi- tation location d'un immeuble sis a meaux au 67/ 69 rue du commandant berge
Adresse
8 RUE 8 rue des Cordelier
77100 , Meaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
15/11/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-07-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
06/11/2023
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 15-06-2023, JOURNAL PUBLICATEUR lemoniteur77.com DU : 06-11-2023, adresse de liquidation : au siège social Le Vieux Gros Bois le Bois Fleuri 77410 Claye-Souilly.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/09/1988
Description
Historique : PUBLICITE LEGALE STATUTS DANS LE JOUR NAL LA MARNE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).