Entreprise : GWTC - SIREN 347 929 044
Identité
Dénomination
GWTC
SIREN (siège)
347 929 044
Date d'immatriculation au RNE
09/09/1988
Date de fin de la personne morale
08/09/2087
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
199 RUE RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAHON YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHOCRON MERCEDES
Nom d'usage
BENEZRA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1943
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GUTH JEAN , PATRICE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RAPHANO JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1929
Commune de résidence
Sceaux
Dénomination
SOCIETE T.M.O. CONSULTANTS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE COMMUNICATION ET BUSINESS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE F.I.S.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/10/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/06/1988
Siret
34792904400019
Code APE
5806
Origine du fonds
Création
Activité principale
AHCAT, VENTE, IMPORTATION, EXPORTATION DE TOUS ACCESSOIRES POUR LA MODE, PRET-A-PORTER MASCULIN ET FEMININ.
Adresse
199 RUE RAYMOND LOSSERAND
75014 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
97034
Date d'ajout
23/10/1989
Description
JUGEMENT DU 23.10.1989 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE NUMERO 89/2105 JUGE COMMISSAIRE: MR DORRE LIQUIDATEUR: MAITRE DE THORE 40 RUE DU CHERCHE A PARIS (75006) - FIXE LE DELAI DE DECLARATION DE CREANCES A 4 MOIS MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT. FIN DE LA MISSION DE MAITRE VALLIOT.
Numéro d'observation
69162
Date d'ajout
22/08/1989
Description
OUVERTURE D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE . JUGEMENT DU 22.08.1989 NUMERO 00/ 0000 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 3 AOUT 1989 JUGE CRE MR DORRE REPRESENTANT DES CREANCIERS ME DETHORE 40 RUE DU CHERCHE-MIDI 75006 PARIS ADMINISTRATEUR ME VALLIOT . L'ADMINISTRATEUR CI-DESSUS DESIGE, OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI AURA POUR MISSION DE ASSISTER LE DEBITEUR DANS TOUS LES ACTES DE GESTION ..
Numéro d'observation
64937
Date d'ajout
16/08/1989
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 11 AOUT 1989 AU GREFFE DE PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).