Entreprise : MARTINE LEHERPEUR CONSEIL - SIREN 347 799 868
Identité
Dénomination
MARTINE LEHERPEUR CONSEIL
SIREN (siège)
347 799 868
Date d'immatriculation au RNE
01/09/1988
Début d’activité
22/07/1988
Date de fin de la personne morale
31/08/2038
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
MARKETING D'ENTREPRISE RELATIONS PUBLIQUES
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
10 RUE CHARLOT 75003 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARNODIN ANTOINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Montrouge
Nom, Prénom(s)
EVRARD JEAN-PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PANNETIER SANDRINE
Nom d'usage
RENAULT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Gometz-le-Châtel
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/07/1988
Siret
34779986800034
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
MARKETING D'ENTREPRISE RELATIONS PUBLIQUES
Autres Activités
MARKETING D'ENTREPRISE RELATIONS PUBLIQUES
Adresse
10 RUE CHARLOT
75003 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
34779986800026
Code APE
7320Z - Études de marché et sondages
Activité principale
Études de marché et sondages
Adresse
8 RUE LA VRILLIERE
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1988B1040351
Date d'ajout
28/04/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 28/04/2023 arrête le plan de cession au profit de : SARL AGENCE IF, . Sous le n° P202202228.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1988B1040353
Date d'ajout
28/04/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 28/04/2023 la liquidation judiciaire sous le numéro P202202228, désigne liquidateur SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, . Maintient M. Joël Cosserat juge commissaire, maintient SELARL FHB en la personne de Me Nathalie Leboucher 176 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine, dans ses fonctions d'administrateur judiciaire
Numéro d'observation
1988B1040349
Date d'ajout
10/11/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 10/11/2022 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202202228 date de cessation des paiements le 25/10/2022, et a désigné juge commissaire : M. Joël Cosserat, administrateur : SELARL FHB en la personne de Me Nathalie Leboucher 176 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, , et a ouvert une période d'observation expirant le 10/05/2023, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).