Entreprise : GFA DE PEYRES - SIREN 347 783 656
Identité
Dénomination
GFA DE PEYRES
Sigle
GFA DE PEYRES
SIREN (siège)
347 783 656
Date d'immatriculation au RNE
15/09/1988
Date de fin de la personne morale
14/09/2018
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
12195.92 EUR
Adresse du siège
PEYRES BAS 13122 VENTABREN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALLISIO DANIEL
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
VENTABREN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/08/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/1988
Siret
34778365600015
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
EXPLOITATION AGRICOLE.
Adresse
PEYRES BAS
13122 , VENTABREN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8798
Date d'ajout
19/08/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Salon-de-Provence le 19/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1949
Date d'ajout
13/04/2006
Description
Dissolution anticipée de la société LIQUIDATEUR: MR ALLISIO DANIEL LE SIEGE DE LA LIQUIDATION EST FIXE QUARTIER PEYRES BAS 13122 VENTABREN Date d'effet : 28/02/2006
Numéro d'observation
853
Date d'ajout
28/02/1991
Description
ANCIEN GERANT : THUBERT JEAN LOUIS A COMPTER DU 04/02/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 80 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 12 195.92 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).