Entreprise : GAEC PUYRAVAULT - SIREN 347 736 571
Identité
Dénomination
GAEC PUYRAVAULT
SIREN (siège)
347 736 571
Date d'immatriculation au RNE
16/08/1988
Début d’activité
01/06/1988
Date de fin de la personne morale
15/08/2068
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
EXPLOITATION DE BIENS AGRICOLES EXPLOITATION DE BIENS AGRICOLES
Code APE
0145Z - Élevage d'ovins et de caprins
Qualité
Actif agricole
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
PUYRAVAULT 79350 AMAILLOUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROTTIER FRANCK , CAMILLE , MICHEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Amailloux
Nom, Prénom(s)
BROTTIER ALAIN , CAMILLE , ANDRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Amailloux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1988
Siret
34773657100014
Code APE
0145Z - Élevage d'ovins et de caprins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
EXPLOITATION DE BIENS AGRICOLES EXPLOITATION DE BIENS AGRICOLES
Autres Activités
Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Elevage d ovins et de caprins
Adresse
PUYRAVAULT
79350 , AMAILLOUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 1 000 000.00 FRF nouveau montant : 152 449.02 EUR
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/08/1995
Description
: --- DEPART DE MR BROTTIER CAMILLE EN QUALITE DE CO-GERANT ARRIVEE DE MR BROTTIER FRANCK EN QUALITE DE CO-GERANT CAPITAL DE 750.000,00 FRANCS PORTE A 1.000.000,00 FRANCS DUREE DE LA SOCIETE PROROGEE DU 65 ANS DATE D'EFFET :01/07/95
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
16/08/1988
Description
Historique des observations depuis le 16/08/1988 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 779 le 16/08/1988 --- Publicité au Journal : LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST --- Parution au Journal le 04/08/1988 --- Complément d'information / forme juridique et capital : CAPITAL VARIABLE - MONTANT AU DESSOUS DUQUEL IL NE PEUT ETRE REDUIT : 10000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).