Entreprise : SCI PROPOL - SIREN 347 721 540
Identité
(Entreprise radiée le 07/01/2021)
Dénomination
SCI PROPOL
SIREN (siège)
347 721 540
Date d'immatriculation au RNE
18/08/1988
Date de fin de la personne morale
17/08/2018
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
41 RES LA VAUCOULEUR 91940 LES ULIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RUE DE GUYENNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POLCZYK PROENCA GARCIA CHRISTIAN , FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Les Ulis
Nom, Prénom(s)
PERRAUDAT DENISE , ELVIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1934
Commune de résidence
Les Ulis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/06/1988
Siret
34772154000016
Code APE
702A
Adresse
14 BEAUREGARD
91940 , GOMETZ-LE-CHATEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/06/1988
Siret
34772154000032
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et gestion immobilière
Adresse
41 RES 41 Résidence La Vaucouleur Rue de Guyenne
91940 , Les Ulis - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RUE DE GUYENNE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/02/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/06/1999
Siret
34772154000024
Code APE
702A
Adresse
1 RUE DU CLOS DES VIGNES
91640 , JANVRY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1247
Date d'ajout
07/01/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 07/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
24/08/2017
Description
Dissolution à compter du 30/10/2016 nomination du liquidateur Mr Polczyk Proenca Garcia Christian selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/10/2016 siège de la liquidation fixé au 41 Résidence La Vaucouleur rue de Guyenne 91940 Les Ulis parution de la publicité légale La Semaine de l'Ile de France du 07/03/2017
Numéro d'observation
16575
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
48412
Date d'ajout
18/08/1988
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).