Entreprise : T.T.S.A. - SIREN 347 714 016
Identité
(Entreprise radiée le 25/04/2022)
Dénomination
T.T.S.A.
SIREN (siège)
347 714 016
Date d'immatriculation au RNE
22/11/1991
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital minimum
681000 EUR
Adresse du siège
LOT MOUDONG SUD 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE MOUDONG SUD
BP 55
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SOCIETE COMMERCIALE D'INFORMATIQUE ET DE PARTICIPATION
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Fort-de-France
Dénomination
SAFIGEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Fort-de-France
Dénomination
CARIBEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT - C.C.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Le Lamentin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1988
Siret
34771401600032
Enseigne
CENTRE AUTO 4X4
Code APE
711Z
Adresse
6 RUE FERDINAND FOREST
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI JARRY
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/11/1991
Siret
34771401600073
Enseigne
CENTRE AUTO 4X4
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce de véhicules automobiles Négoces de toutes pièces détachées et de tous produits périphériques à l'automobile ainsi que toutes les prestations de services ayant trait à l'automobile - Location de véhicules pour touristes - Vente de véhicules automobiles neufs et de pièces de rechange et d'entretien et réparation desdits véhicules en tant que concessionnaire de la marque Honda
Adresse
LOT Zone d'Activité Commerciale de Moudong Sud
97122 , Baie-Mahault - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE MOUDONG SUD
BP 55
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1995
Siret
34771401600040
Enseigne
LA COREENNE DE L'AUTO
Code APE
501Z
Adresse
RUE FRANCOIS FRESNEAU
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/12/1997
Siret
34771401600065
Enseigne
CENTRE AUTO 4X4
Code APE
501Z
Adresse
RUE FRANCOIS FRESNEAU
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IM.EX ELIZEE CUISINE JARRY
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2003
Siret
34771401600081
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce de véhicules automobiles Négoces de toutes piéces détachées et de tous produits périphériques à l'automobile ainsi que toutes les prestations de services ayant trait à l'automobile - Location de véhicules pour touristes - Vente de véhicules automobiles neufs et de piéces de rechange et d'entretien et réparation desdits véhicules en tant que concessionnaire de la marque Honda
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE DE JARRY
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VOIE PRINCIPALE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/07/1996
Siret
34771401600057
Code APE
501Z
Adresse
15 LOT CALIMBE II
97300 , CAYENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
38358
Date d'ajout
05/07/2019
Description
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19293
Date d'ajout
27/03/2019
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
14379
Date d'ajout
13/03/2019
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
6150
Date d'ajout
26/12/2017
Description
Adjonction d'activité de l'établissement complémentaire situé à la Voie Principale ZI de Jarry 97122 Baie-Mahault à compter du 24/04/2017 :Adjonction par Acquisition de fonds au prix stipulé de 300 000 €Activité : Vente de véhicules automobiles neufs et de piéces de rechange et d'entretien et réparation desdits véhicules en tant que concessionnaire de la marque HondaPrécédent exploitant & Vendeur : BMC, SARL - 482 531 290Oppositions s'il y a lieu : Siège du fonds Rue Ferdinand Forest ZI de Jarry 97122 Baie-MahaultAnn lég : Le Probant en date du 09/06/2017Bodacc A N° 1809 du 29/06/2017 (123 A)Contrat de cession de fonds de commerce du 21/04/2017
Numéro d'observation
6174
Date d'ajout
26/12/2017
Description
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé ZAC de Moudong Sud - BP 55 97122 Baie Mahault à compter du 24/04/2017 :Adjonction par Acquisition de fonds au prix stipulé de 300 000 €Activité : Vente de véhicules automobiles neufs et de pièces de rechange et d'entretien et réparation desdits véhicules en tant que concessionnaire de la marque HondaVendeur : BMC - SARL 482 531 290Oppositions s'il y a lieu : Siège du fonds Rue Ferdinand Forest ZI de Jarry 97122 Baie-MahaultAnn lég : Le Probant en date du 09/06/2017Bodacc N° 123 A du 29/06/2017Contrat de cession de fonds de commerce du 21/04/2017
Numéro d'observation
7351
Date d'ajout
31/12/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/06/2013 :Partant : AUBERY Jose Robert Eugene, PrésidentNouveau : STE COMMERCIALE D'INFORMATIQUE ET DE PARTICIPATION (SAS) représentée par AUBERY Hubert, Albert, Joseph, Président
Numéro d'observation
5603
Date d'ajout
19/11/2009
Description
Départ du directeur généralDEMISSION DE M. PUNTER MICHELJOURNAL D'ANNONCES LEGALES : FRANCE ANTILLES DU 11 SEPTEMBRE 2009Date d'effet : 31/08/2009
Numéro d'observation
266
Date d'ajout
01/02/2007
Description
Modification autreCC TIT PARTANT : OHLICHER JACQUESNOUVEAU CC TIT : CARIBEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT "CCA" REPR PAR LEVALLOIS DOMINIQUE / PV AGOA DU 26/06/06 / FR ANTILLES DU 22/12/06Date d'effet : 26/06/2006
Numéro d'observation
251
Date d'ajout
31/01/2006
Description
Augmentation du capitalANCIEN CAPITAL : 47 502 EUROS // NOUVEAU CAPITAL : 681 000 EUROSPV AGE DU 27/12/05Date d'effet : 27/12/2005
Numéro d'observation
5725
Date d'ajout
17/12/2004
Description
Modification autreCONTINUATION MALGRE ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A CPTER DU 17 11 04 PUIS RECONSTIUTION DES CAPITAUX PROPRES A CPTER DU 17 11 04ANCIEN CAPITAL / 37 500,00 EUR - NOUVEAU CAPITAL / 47 502,00 EUR A CPTER DU 17 11 04ANCIENNE FORME SA, NVELLE FORME SASANCIENNE ACTIVITE / LOCATION DE VEHICULES POUR TOURISTES EN GPE ET AUTRES DOMNVELLE ACTIVITE / NEGOCE DE VEHICULES AUTOMOBILES NEGOCES DE TTES PIECES DETACHEES ET TS PRODUITS PERIPHERIQUES A L AUTOMOBILE ..........ANCIENNEMENT PRES DIRECTEUR GENERALE ET ADS MR PUNTER MICHEL JEAN FRANCOIS DEVIENT DIRECTEUR GENERALADS PARTANTS : AUBERY HUBERT ALBERT JOSEPH , PERALDI ANDRE JULES,ANCIENNEMENT ADS MR AUBERY JOSE ROBERT DEVIENT PRESIDENT A CPTER DU 17 11 04Date d'effet : 17/11/2004
Numéro d'observation
3477
Date d'ajout
11/08/2003
Description
Modification autreFERMETURE DE L ETS SIS R F FRESNEAU ZI DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT "LA COREENNE DE L AUTO" A CPTER DU 01 07 03
Numéro d'observation
3462
Date d'ajout
11/08/2003
Description
ANCIENNE ADRESSE SIEGE ET ETS : IMM EX ELIZEE CUISINE RUE F FRESNEAU ZI DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT NVELLE ADRESSE : ZAC DE MOUDONG SUD 97122 BAIE-MAHAULT A CPTER DU 01 07 03 ANCIEN CAPITAL : 412 500 EUR NOUVEAU CAPITAL : 37 500 EUR A CPTER DU 30 06 03
Numéro d'observation
3476
Date d'ajout
11/08/2003
Description
Modification autreOUVERTURE D UN ETS SECOND A ZI DE JARRY VOIE PRINCIPALE 97122 BAIE-MAHAULT A CPTER DU 01 07 03
Numéro d'observation
4268
Date d'ajout
14/10/2002
Description
Modification autreANCIENNEMENT PRESID DU CONS D'ADMINISTR : MR PUNTER MICHEL - DEVIENT A COMPTER DU 26 06 02 PRESID DIRECT GENERAL PV CA DU 26 06 02
Numéro d'observation
394
Date d'ajout
28/01/2002
Description
Modification autreMODIFICATION DU CAPITAL ANCIEN : 419 234.80 EUROS NOUVEAU : 412 500 EUROS A COMPTER DU 30.11.01
Numéro d'observation
4858
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
3818
Date d'ajout
03/10/2001
Description
Modification autreADS PARTANT : MR COMTE CYRIL EMMANUEL A CPTER DU 29 06 01
Numéro d'observation
203
Date d'ajout
15/01/2001
Description
Modification de la composition du conseil d'administrationPCA AT ADM PARTANT: MR COMTE PIERRE ADM PARTANT: MR FUENTES JEAN-CLAUDE DIRECTEUR GENERAL PARTANT: MR COMTE CYRIL ADM NOUVEAUX: MR MICHEL PUNTER, MR AUBERY JOSE, MR AUBERY HUBERT NOUVEAU PCA: MR MICHEL PUNTER A COMPTER DU 31.07.2000
Numéro d'observation
154
Date d'ajout
11/01/2001
Description
Modification de la composition du conseil d'administrationANCIEN DIRECEUR GENERAL: MR COPPET ARIES NOUVEAU: MR COMTE CYRIL A COMPTER DU 28.04.2000
Numéro d'observation
117
Date d'ajout
10/01/2001
Description
Modification autreADMINISTRATEUR PARTANT: MR COPPET ARIES PHILIPPE ADMINISTRATEUR NOUVEAU: MR FUENTES JEAN-CLAUDE A COMPTER DU 07.06.2000
Numéro d'observation
2706
Date d'ajout
29/06/2000
Description
Modification autreADS PARTANT : MR PERALDI ANDRE JULES ADS NOUVEAU : MR COMTE CYRIL EMMANUEL A CPTER DU 10 02 2000
Numéro d'observation
2668
Date d'ajout
29/06/2000
Description
Modification autreDIRECTEUR GENERAL ET PRES DU CA PARTANT : MR PERALDI ANDRE JULES, IL EST MAINTENAU EN TANT QU ADS NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL : MR COPPET ARIES PHILIPPE NOUVEAU PRES DU CA : MR COMTE PIERRE YVES A CPTER DU 03 01 2000
Numéro d'observation
2051
Date d'ajout
29/05/2000
Description
Modification autrePCA PARTANT: MR COPPET ARIES PHILIPPE PCA NOUVEAU: MR PERALDI ANDRE JULES A COMPTER DU 30.09.99
Numéro d'observation
680
Date d'ajout
16/02/2000
Description
Modification autreDECLARATION DE CONTINUATION MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 30.09.99
Numéro d'observation
679
Date d'ajout
16/02/2000
Description
Modification autreCCT PARTANT MR CORNELIE VICTOR; CT NOUVEAU MR OHLICHER JACQUES CCS PARTANT MR ETENNA GEORGES; CCS NOUVEAU STE SAFIGEX (390796621) A COMPTER DU 18.06.99
Numéro d'observation
2677
Date d'ajout
01/09/1998
Description
Modification autreADS PARTANTS : MR COPPET CHARLES, MR COPPET JEAN DAMIEN ADS NOUVEAU : MR COMTE PIERRE YVES DIRECTEUR GENERAL ET ADS NOUVEAU : MR PERALDI ANDRE JULES A CPTER DU 17 03 98
Numéro d'observation
1112
Date d'ajout
07/04/1998
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL : 1 250 000 F NOUVEAU CAPITAL : 2 750 000 F ANCIENNE ADRESSE : 6 R F FOREST ZI DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT NVELLE ADRESSE : R F FRESNEAU IMM EX ELIZEE CUISINE 97122 BAIE-MAHAULT A CPTER DU 23 12 97
Numéro d'observation
3428
Date d'ajout
18/12/1995
Description
OUVERTURE D UN ETS RUE FRANCOIS FRESNEAU ZI DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT SS L ENSEIGNE LA COREENNE DE L AUTO A CPTER DU 01 10 95
Numéro d'observation
3062
Date d'ajout
22/11/1995
Description
Modification de la composition du conseil d'administrationDEMISSION DE Mr COPPET Charles Olivier Vincent DE SES FONCTIONS D'ADMINIS- TRATEUR A CPTER DU 02/05/1994
Numéro d'observation
2383
Date d'ajout
04/11/1993
Description
Modification autreANCIEN OBJET : VENTE DE VEHICULES 4/4 ET PIECES DETACHEES ANCIEN CAPITAL :250.000F COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPP PARTANT : LIMARRE FRANCOIS COMMISSAIRE AUX COMPTES TITU PARTANT : CIE FRSE DE CONTROLE ET D EXPERTISES COMPTABLES A CPTER DU 30.12.92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 750 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 419 234.80 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).