Entreprise : SCM AERIA - SIREN 347 699 563
Identité
(Entreprise radiée le 01/12/2022)
Dénomination
SCM AERIA
SIREN (siège)
347 699 563
Date d'immatriculation au RNE
17/08/1988
Date de fin de la personne morale
16/08/2087
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
2134.29 EUR
Adresse du siège
AV ANDRE ROMBEAU 84500 BOLLENE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHARD FRANCOISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Saint-Paulet-de-Caisson
Nom, Prénom(s)
VIRE MARIE-THERESE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Saint-Gervais
Nom, Prénom(s)
QUIROT PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
UCHAUX
Nom, Prénom(s)
GUILMO CHRISTOPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
CARSAN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/05/1988
Siret
34769956300016
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Faciliter l' activité professionnelle de ces membres
Adresse
AV avenue Rombeau
84500 , Bollène - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
30175
Date d'ajout
01/12/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 28/11/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/04/2022
Description
Dissolution à compter du 29/03/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/03/2022, liquidateur : GUILMO Christophe, siège de la liquidation : Avenue Rombeau 84500 Bollène, parution de la publicité légale : TPBM - Semaine Provence paru le 13/04/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).