Entreprise : GIE COMOS - SIREN 347 689 473
Identité
Dénomination
GIE COMOS
SIREN (siège)
347 689 473
Date d'immatriculation au RNE
04/10/1988
Date de fin de la personne morale
03/10/2038
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
61570 MONTMERREI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAVE PIERRE
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1933
Commune de résidence
ARGENTAN
Nom, Prénom(s)
ALONSO FRANCOIS
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
TERVES
Nom, Prénom(s)
CAGHASSI JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
MORTAGNE SUR SEVRE
Dénomination
SAS FINANCIERE COLLET
Qualité
Membre
Commune de résidence
ARGENTAN
Dénomination
BERNARD COLLET SA
Qualité
Membre
Commune de résidence
ARGENTAN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1988
Siret
34768947300010
Code APE
748K
Origine du fonds
Création
Activité principale
GROUPEMENT D'ACHATS
Adresse
61570 , MORTREE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MONTMERREI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Argentan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2654
Date d'ajout
26/04/2000
Description
NOMINATION DE LA SAS FINANCIERE COLLET EN QUALITE DE NOUVEAU MEMBRE EN REMPLACEMENT DE LA SARL CARROSSERIE TRANSALPINE ET PRECISION DU REPRESENTANT DE LA SA BERNARD COLLET (MEMBRE) QUI EST MR CAGHASSI JEAN EN REMPLACEMENT DE MME PAULETTE COLLET (PV AGE 31/01/2000) Date d'effet : 31/01/2000
Numéro d'observation
2258
Date d'ajout
25/01/2000
Description
NOMINATION DE MR JEAN CAGHASSI EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR UNIQUE EN REMPLACEMENT DE MR FABIEN COLLET, DEMISSIONNAIRE. NOMINATION DE MR FRANCOIS ALONSO EN QUALITE DE CONTROLEUR DE GESTION EN REMPLACEMENT DE MR BERNARD COLLET, DEMISSIONNAIRE. MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL REPORTEE DU 31/03 AU 31/12 DE CHAQUE ANNEE. DEMISSION DE LA SARL CVS DE SA FONCTION DE MEMBRE DANS LE GIE. (PV AGE 17/12/99) Date d'effet : 17/12/1999
Numéro d'observation
76
Date d'ajout
05/02/1998
Description
A COMPTER DU 30/12/97, NOMINATION DE MR FABIEN COLLET EN QUALITE D'ADMI- NISTRATEUR UNIQUE EN REMPLACEMENT DE MME JOSETTE LECOURT, DEMISSIONNAIRE (PV AGO 30/12/97)
Numéro d'observation
210
Date d'ajout
23/04/1997
Description
A COMPTER DU 07/03/97, NOMINATION DE LA SARL CARROSSERIE TRANSALPINE EN QUALITE DE NOUVEAU MEMBRE (PV AGE 07/03/97)
Numéro d'observation
210
Date d'ajout
23/04/1997
Description
A COMPTER DU 01/08/96, NOMINATION DE MR BERNARD COLLET EN QUALITE DE CONTROLEUR DE GESTION EN REMPLACEMENT DE MADAME PAULETTE COLLET, DEMISSIONNAIRE. (PV AGE 07/03/97)
Numéro d'observation
358
Date d'ajout
01/06/1995
Description
A COMPTER DU 22/07/92, RETRAIT DE MR BERNARD COLLET DE SA FONCTION DE MEMBRE DU GIE COMOS (ACTE 22/07/92)
Numéro d'observation
175
Date d'ajout
13/03/1995
Description
A COMPTER DU 22/07/92, NOMINATION DE LA SA BERNARD COLLET REPRESENTEE PAR MONSIEUR BERNARD COLLET EN QUALITE DE NOUVEAU MEMBRE DU GROUPEMENT (PV AGE 22/07/92)
Numéro d'observation
176
Date d'ajout
13/03/1995
Description
A COMPTER DU 30/04/93, MADAME PAULETTE COLLET EST NOMMEE REPRESENTANT PERMANENT DE LA SA BERNARD COLLET (EN REMPLACEMENT DE MR BERNARD COLLET) (ATTESTATION DU 01/02/95)
Numéro d'observation
177
Date d'ajout
13/03/1995
Description
NOMINATION DE MME JOSETTE LECOURT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR UNIQUE DU GIE COMOS EN REMPLACEMENT DE MR BERNARD COLLET, DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 01/02/95 (PV AG 01/02/95)
Numéro d'observation
274
Date d'ajout
08/04/1992
Description
A COMPTER DU 25/01/92, MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL REPORTEE DU 31/01 AU 31/03 DE CHAQUE ANNEE (PV AGE DU 25/01/92)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).