Entreprise : SCI IMMEUBLE CEDRAT - SIREN 347 621 567
Identité
(Entreprise radiée le 20/11/2020)
Dénomination
SCI IMMEUBLE CEDRAT
SIREN (siège)
347 621 567
Date d'immatriculation au RNE
27/07/1988
Date de fin de la personne morale
26/07/2038
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
210381 EUR
Adresse du siège
BEAUVOIR 38580 LA CHAPELLE-DU-BARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHARD JEAN , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Septmoncel-les-Molunes
Nom, Prénom(s)
RIBARD FRANCOIS , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Die
Nom, Prénom(s)
RIBARD BRUNO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
La Chapelle-du-Bard
Nom, Prénom(s)
CARON JEANNE , MARIE , MARGUERITE , SIMONE
Nom d'usage
BENET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1935
Commune de résidence
Saint-Nazaire-les-Eymes
Nom, Prénom(s)
BENET ETIENNE , MARIE , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
BENET NICOLAS , JEAN , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Saint-Nazaire-les-Eymes
Nom, Prénom(s)
KUFFERATH ADRIEN , JULIO , CESAR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2002
Commune de résidence
Antsirabe
Nom, Prénom(s)
RIBARD OLIVIER , PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Corenc
Nom, Prénom(s)
RIBARD YVES , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Ponet-et-Saint-Auban
Nom, Prénom(s)
RIBARD PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1930
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
RIBARD QUENTIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1979
Commune de résidence
Saluzzo
Nom, Prénom(s)
RIBARD VALERIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
Saint-Égrève
Nom, Prénom(s)
RIBARD GEOFFREY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1987
Commune de résidence
La Chapelle-du-Bard
Nom, Prénom(s)
BENET SOPHIE , MARIE , CATHERINE , GABRIELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Pourrières
Nom, Prénom(s)
MONTEGNIES SUZANNE , GILBERTE , COLETTE , GHISLAINE
Nom d'usage
DONNAY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1941
Commune de résidence
Saint-Ismier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/09/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/06/1988
Siret
34762156700010
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
10 CHE DU PRE CARRE
38240 , MEYLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/09/2015
Siret
34762156700028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
15 CHE DE MALACHER
38240 , MEYLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/04/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/02/2019
Siret
34762156700036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
BEAUVOIR
38580 , LA CHAPELLE-DU-BARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/007104
Date d'ajout
16/04/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 07/04/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/007104
Date d'ajout
16/04/2020
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 07/04/2020 - Siège de la liquidation : Beauvoir 38580 LA CHAPELLE-DU-BARD - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 17/04/2020
Numéro d'observation
F19/017753
Date d'ajout
23/09/2019
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 15 Chemin de Malacher 38240 MEYLAN au Beauvoir 38580 LA CHAPELLE-DU-BARD à compter du 15/02/2019
Numéro d'observation
F16/003922
Date d'ajout
08/03/2016
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 10 Chemin de Pré Carré 38240 MEYLAN au 15 Chemin de Malacher 38240 MEYLAN à compter du 11/09/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT LE 05/07/1988 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 01/07/1988
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).