Entreprise : SOCIETE DES TRANSPORTS LIVAROTAIS - SIREN 347 596 694
Identité
Dénomination
SOCIETE DES TRANSPORTS LIVAROTAIS
SIREN (siège)
347 596 694
Date d'immatriculation au RNE
03/08/1988
Date de fin de la personne morale
02/08/2063
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LD LES CHAMPS 14290 LIVAROT-PAYS-D'AUGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JAILLETTE ALAIN , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Familly
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
34759669400021
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Activité principale
Transports routiers de fret interurbains
Adresse
LD LES CHAMPS
14290 , LIVAROT-PAYS-D'AUGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1988
Siret
34759669400013
Code APE
602M
Adresse
RUE DUCHESNE FOURNET
14140 , LIVAROT-PAYS-D'AUGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7025
Date d'ajout
09/12/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
897
Date d'ajout
04/02/2021
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2020 Liquidateur : JAILLETTE Alain, André Le siège de la liquidation est fixé à : Lieudit les Champs - Familly - Orbec 14290 Livarot-pays-d'auge Journal d'annonces légales : Agriculteur normand en date du 28/01/2021
Numéro d'observation
572
Date d'ajout
26/04/1999
Description
Modification autre Transfert du siège social et de l'établissement principal de Livarot (14140) Rue Duchesne Fournet à Familly (14290) Lieudit les champs à compter du 01/01/99
Numéro d'observation
723
Date d'ajout
03/06/1994
Description
Reconstitution de l'actif net A COMPTER DU 17/05/94
Numéro d'observation
1012
Date d'ajout
27/08/1990
Description
Nomination de Mr Alain Jaillette en qualité de Co-Gerant à compter du 01/08/90
Numéro d'observation
956
Date d'ajout
07/08/1990
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A COMPTER DU 27.06.90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).