Entreprise : SCI DE BADUEL - SIREN 347 453 730
Identité
Dénomination
SCI DE BADUEL
Sigle
SCI DE BADUEL
SIREN (siège)
347 453 730
Date d'immatriculation au RNE
30/06/1988
Début d’activité
30/06/1988
Date de fin de la personne morale
29/06/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ADMINISTRATION ET GESTION IMMOBILIERE
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
13781.39 EUR
Adresse du siège
1 RTE DE BADUEL 97300 CAYENNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PONT WAGGI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE GAC HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1925
Commune de résidence
Cayenne
Nom, Prénom(s)
LE GAC JEAN-MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Cayenne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/06/1988
Siret
34745373000017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ADMINISTRATION ET GESTION IMMOBILIERE
Autres Activités
ADMINISTRATION ET GESTION IMMOBILIERE
Adresse
1 RTE DE BADUEL
97300 , CAYENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PONT WAGGI
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
763
Date d'ajout
28/05/1998
Description
Modification autre CHANGEMENT DE DIRIGEANTS GERANT PARTANT : DE REYNAL DE SAINT MICHEL URBAIN NE LE 26/07/1963 A FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE) - DE NATIONALITE FRANCAISE ADRESSE : PK 7,5 ROUTE DE MONTJOLY A 97354 REMIRE-MONTJOLY (A COMPTER DU 30/01/1998) NOUVEAU CO-GERANT : LE GAC HENRI - NE LE 19/08/1925 A (22) CALLAC DE BRETA- GNE - DE NATIONALITE FRANCAISE ADRESSE : 19 BD DE LA REPUBLIQUE A 97300 CAYENNE (A COMPTER DU 30/01/1998) NOUVEAU CO-GERANT : LE GAC JEAN-MARIE - NE LE 22/11/1963 A (22) SAINT BRIEUC - DE NATIONALITE FRANCAISE ADRESSE : IMMEUBLE LA SAVANE - RUE LT BECKER A 97300 CAYENNE (A COMPTER DU 30/01/1998) TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL SIEGE SOCIAL TRANSFERE 1 ROUTE DE BADUEL - PONT MAGGI A 97300 CAYENNE DISPARITION DE L'ETABLISSEMENT SITUE AU CARREFOUR DU LARIVOT A 97351 MATOU- RY (A COMPTER DU 30/01/1998) JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LA PRESSE DE GUYANE DU 6 ET 7 MARS 1998
Numéro d'observation
85
Date d'ajout
28/05/1998
Description
LA STE LUC DE REYNAL ET CIE CEDE A : MR HENRI LE GAC, UNE PART SOCIALE QUE LA STE LUC DE REYNAL ET CIE POSSEDE DANS LE CAPITAL DE LA STE DENOMMEE "SCI DE BADUEL". * LA STE ETABLISSEMENTS HENRI LE GAC 542 PARTS SOCIALES QUE LA STE LUC DE REYNAL ET CIE POSSEDE DANS LA STE "SCI DE BADUEL". * LA STE LE GAC MATERIAUX KOUROU 225 PARTS SOCIALES QUE LA STE LUC DE REYNAL ET CIE POSSEDE DANS LA STE "SCI DE BADUEL". LA STE GIMAG CEDE A : * LA STE LE GAC MATERIAUX KOUROU 136 PARTS SOCIALES QUE LA STE GIMAG POSSEDE DANS LA STE "SCI DE BADUEL". STATUTS MODIFIES.
Numéro d'observation
124
Date d'ajout
29/01/1998
Description
Réduction du capital ANCIEN CAPITAL : 2 518 700 F/. NOUVEAU CAPITAL : 90 400 F/. A COMPTER DU 15.12.1997 ANNONCES LEGALES : FRANCE GUYANE DU 27.01.1998
Numéro d'observation
427
Date d'ajout
07/03/1996
Description
Modification autre CHANGEMENT DE GERANTS : ANCIENS GERANTS : M. MARRAUD DES GROTTES XAVIER M. DE REYNAL DE SAINT MICHEL PAUL NOUVEAU GERANT : M. DE REYNAL DE SAINT MICHEL URBAIN A COMPTER DU 16 NOVEMBRE 1995 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL : ANCIEN SIEGE SOCIAL : PK 1 ROUTE DE BADUEL - 97300 CAYENNE NOUVEAU SIEGE SOCIAL : CARREFOUR DU LARIVOT - 97351 MATOURY A COMPTER DU 16 NOVEMBRE 1995 ANNONCES LEGALES : FRANCE GUYANE DU 01 FEVRIER 1996
Numéro d'observation
1144
Date d'ajout
16/12/1992
Description
Changement de gérant NOMINATION DE MESSIEURS PAUL DE REYNAL DE SAINT MICHEL ET XAVIER MARRAUD DES GROTTES EN QUALITE DE GERANTS DE SOCIETE EN REMPLACE - MENT DE MONSIEUR LUC DE REYNAL DE SAINT MICHEL GERANT EMPECHE. A COMPTER DU 10/11/92
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 90 400.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 13 781.39 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).