Entreprise : GIE FAVERO - SIREN 346 930 019
Identité
(Entreprise radiée le 17/01/2023)
Dénomination
GIE FAVERO
SIREN (siège)
346 930 019
Date d'immatriculation au RNE
24/09/1969
Date de fin de la personne morale
23/09/1999
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
RUE DES COURMOUTIERS 61200 ARGENTAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHICOISNE MAURICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1933
Commune de résidence
Flers
Nom, Prénom(s)
MARTIN JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1920
Commune de résidence
Nogent le Rotrou
Nom, Prénom(s)
LE PON JEANNINE
Nom d'usage
VOIVENEL
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1932
Commune de résidence
Rouen
Nom, Prénom(s)
CARPENTIER JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1936
Commune de résidence
Sevigny
Dénomination
ETS CHARLES NORDEZ
Qualité
Membre
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
SARL ETS RENOU MARTIN
Qualité
Membre
Commune de résidence
Nogent-le-Rotrou
Dénomination
SA ETS A. CARPENTIER
Qualité
Membre
Commune de résidence
Argentan
Dénomination
SARL CHICOISNE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Flers
Dénomination
STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Contrôleur des comptes
Commune de résidence
Caen
Dénomination
ETABLISSEMENTS M. DUCHER
Qualité
Membre
Commune de résidence
Cholet
Dénomination
ETS COZIC ET FILS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Gourin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/09/1969
Siret
34693001900028
Code APE
514H
Origine du fonds
Création
Activité principale
La mise en oeuvre de tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres et à améliorer ou à accroître les résultats de cette société. Le groupement a notamment pour objet en France et à l'étranger les achats pour le compte de ses membres et au moyen d'un groupage de commandes, voire même les achats et éventuellement les ventes en commun des produits et articles entrant dans l'objet de l'activité de ses adhérents
Adresse
RUE rue des Courmoutiers
61200 , Argentan - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
314
Date d'ajout
17/01/2023
Description
Radiation d'office du RCS d'Alençon le 17/01/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Argentan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
91
Date d'ajout
14/02/1997
Description
Dissolution amiable de la société A COMPTER DU 31/12/96, DISSOLUTION ANTICIPEE DU G.I.E. NOMINATION DE MR JEAN CARPENTIER EN QUALITE DE LIQUIDATEUR. CESSATION TOTALE DE L'ACTIVITE A COMPTER DU 31/12/96 (PV AGE 29/10/96) Date d'effet : 31/12/1996
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/02/1997
Description
Dissolution amiable de la société A COMPTER DU 31/12/96, DISSOLUTION ANTICIPEE DU G.I.E. NOMINATION DE MR JEAN CARPENTIER EN QUALITE DE LIQUIDATEUR. CESSATION TOTALE DE L'ACTIVITE A COMPTER DU 31/12/96 (PV AGE 29/10/96) Date d'effet : 31/12/1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).