Entreprise : CHANTIERS NAVALS DE FECAMP - SIREN 346 350 093
Identité
Dénomination
CHANTIERS NAVALS DE FECAMP
SIREN (siège)
346 350 093
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2061
Date de clôture
31/01
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
54881.65 EUR
Adresse du siège
QUAI DE VERDUN 76400 FECAMP FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUICHARD THIERRY , MARIE , JOSEPH , PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
ROUEN
Nom, Prénom(s)
GUICHARD ARMEL , MARIE , LOUISE , SUZANNE
Nom d'usage
LANCE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
FECAMP
Nom, Prénom(s)
LANCE CLAUDE , MARCEL , BERNARD
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
FECAMP
Nom, Prénom(s)
NAUDIN YVES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ROUEN
Nom, Prénom(s)
THOMAS CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
ROUEN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/03/1993
Siret
34635009300032
Code APE
351E
Adresse
QUAI DE VERDUN
76400 , FECAMP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
871
Date d'ajout
20/02/2001
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 16/02/2001 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME M. JEAN-JACQUES FINEL JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE M. MICHEL LEDUN Date d'effet : 16/02/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
553
Date d'ajout
08/09/1995
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 06/09/95 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FECAMP A PRONONCE LA CLOTURE DU PLAN DE CESSION
Numéro d'observation
622
Date d'ajout
06/10/1993
Description
FIN D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT SIS A FECAMP 76400 QUAI DE VERDUN A COMPTER DU 08/07/93 VENTE DE CE FONDS A LA SOCIETE FECAMP MARINE SA A COMPTER DE CETTE MEME DATE - LA SOCIETE RESTE INSCRITE SANS ACTIVITE
Numéro d'observation
427
Date d'ajout
08/07/1993
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FECAMP EN DATE DU 07/07/93 ARRETANT LE PLAN DE CESSION DE LA SA CHANTIERS NAVALS DE FECAMP COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : MAITRE DANIEL BLERY 18 RUE DE LA GRANDE ECOLE 76400 FECAMP
Numéro d'observation
303
Date d'ajout
05/05/1993
Description
PAR ORDONNANCE EN DATE DU 30/04/93 MR LE JUGE-COMMISSAIRE A AUTORISE MAITRE DANIEL BLERY ES-QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE A RECOURIR AUX OPERATIONS D'ESCOMPTE HABITUELLES AUPRES DU CREDIT FECAMPOIS RUE ALEXANDRE LEGROS A FECAMP (76400) A CONCURRENCE DE 200.000 FRS
Numéro d'observation
229
Date d'ajout
02/04/1993
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FECAMP EN DATE DU 31/03/93 PRONONCANT L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICAIRE (REGIME GENERAL) JUGE COMMISSAIRE : MR MICHEL LEDUN JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR JEAN PIERRE DURAND ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : ME DANIEL BLERY 18 RUE DE LA GRANDE ECOLE 76400 FECAMP ; L'ADMINISTRATEUR AURA POUR MISSION OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI D'ASSISTER LA SOCIETE DEBITRICE DANS TOUS SES ACTES DE GESTION REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME DANIEL LEMOINE 15 AVENUE FOCH 76460 SAINT VALERY EN CAUX
Numéro d'observation
202
Date d'ajout
26/03/1993
Description
EN DATE DU 26/03/93 DEPOT AU GREFFE D'UNE DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN VUE DE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN CONFORMITE DE LA LOI DU 25/01/85
Numéro d'observation
749
Date d'ajout
28/08/1991
Description
ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : ETABLISSEMENTS CLAUDE MORE ET CIE NOUVELLE DENOMINATION SOCIALE : CHANTIERS NAVALS DE FECAMP A COMPTER DU 30/07/91 LE COURRIER CAUCHOIS DU 03/08/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FECAMP A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 360 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 54 881.65 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).