Entreprise : UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES - SIREN 345 337 489
Identité
(Entreprise radiée le 06/10/2017)
Dénomination
UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES
SIREN (siège)
345 337 489
Date d'immatriculation au RNE
24/06/1988
Date de fin de la personne morale
23/06/2038
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Union de sociétés coopératives agricoles
Capital social
14056397.32 EUR
Adresse du siège
01960 SERVAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 26
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JARAVEL NORBERT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Relevant
Nom, Prénom(s)
GILLES LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Saint-Didier-au-mont d'or
Nom, Prénom(s)
JACQUET MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Macon
Nom, Prénom(s)
DUMAREST NICOLAS , FRANCOIS , DIDIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Lapeyrouse
Dénomination
FROMAGERIES BRESSE BLEU STE LAITIERE COOPERATIVE AGRICOLE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Paul-de-Varax
Dénomination
LAITERIE COOPERATIVE DE GRIEGES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Pont-de-Veyle
Dénomination
SCA LAITERIE DE LA BRESSE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Servas
Dénomination
BEURRERIE COOPERATIVE AGRICOLE DE ST TRIVIER DE COURTES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Trivier-de-Courtes
Dénomination
NOVANCES-DECHANT & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Limas
Dénomination
SA FOGEX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Sennece-les-Mâcon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
34533748900016
Code APE
4633Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Effectuer ou faciliter toutes opérations concernant la production la transformation l'écoulement et la vente à l'exportation ou sur le marche intérieur des produits agricoles soit en l'état immédiatement ou après conservation soit après conditionnement ou transformation nature des produits : Lait et produits laitiers fourniture a ses associés coopérateurs des services nécessaires tant a eux mêmes qu'aux exploitations de leurs membres
Adresse
01960 , Servas - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 26
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1994
Siret
34533748900024
Code APE
513G
Adresse
01240 , MARLIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9975
Date d'ajout
06/10/2017
Description
Radiation du RCS le 06/10/2017 avec effet au 31/08/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9498
Date d'ajout
25/09/2017
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 19/06/2017 Décision de l'associé unique en date du 19/06/2017 Dénomination de l'associé unique : SCA COOPERATIVE LAITIERE BRESSOR (779 380 963 RCS BOURG EN BRESSE) Journal d'annonces légales : La Voix de l'Ain en date du 23/06/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).