Entreprise : RESIDENCE DES JARDINS - SIREN 345 247 472
Identité
Dénomination
RESIDENCE DES JARDINS
SIREN (siège)
345 247 472
Date d'immatriculation au RNE
23/06/1988
Début d’activité
29/03/1994
Date de fin de la personne morale
22/06/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, création, gestion de tout bien immobilier.
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Capital social
137204.12 EUR
Adresse du siège
73 RTE DE SAINT SIMON 31100 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GEMAR HENRI , JEAN , LEO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/03/1994
Siret
34524747200037
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Acquisition, création, gestion de tout bien immobilier.
Autres Activités
Acquisition, création, gestion de tout bien immobilier.
Adresse
73 RTE DE SAINT SIMON
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/11/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/06/1988
Siret
34524747200011
Code APE
741J
Adresse
38 RTE DE SAINT SIMON
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1994
Siret
34524747200029
Code APE
748K
Adresse
RTE DE REVEL
31290 , VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LD MONIE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8272
Date d'ajout
03/05/2005
Description
Changement de gérant NOMINATION EN QUALITE DE GERANT DE MR HENRI GEMAR EN REMPLACEMENT DE MR MICHEL GEMAR, DEMISSIONNAIRE. (EXTRAIT AG DU 18.04.05). Date d'effet: 18/04/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17301
Date d'ajout
17/10/2003
Description
Départ de co-gérant(s) DEMISSION DE MR MARTIN LOUIS DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT DE LA SOCIETE. MR MICHEL GEMAR DEMEURE SEUL GERANT- L'OPINION DU 26.09.03 ET 17.10.03 - AGE DU 16.09.03. Date d'effet: 16/09/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 900 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 137 204.12 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).