Entreprise : SCI DU 19 RUE AU BLE - SIREN 345 187 355
Identité
Dénomination
SCI DU 19 RUE AU BLE
SIREN (siège)
345 187 355
Date d'immatriculation au RNE
14/06/1988
Début d’activité
25/04/1988
Date de fin de la personne morale
13/06/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile foncière
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION-GESTION-RENOVATION-REHABILITATION D'UN IMMEUBLE SIS A CHERBOURG 19 RUE AU BLE.
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
38 QUAI ALEXANDRE 3 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Cherbourg
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORBIN HERVE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Cherbourg en cotentin
Nom, Prénom(s)
LEBARGY GUY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
PORT-BAIL-SUR-MER
Nom, Prénom(s)
LHARDY ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Montebourg
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/04/1988
Siret
34518735500028
Nom commercial
SCI DU 19 RUE AU BLE
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Gestion d'immeubles
Adresse
38 QUAI ALEXANDRE 3
50100 , CHERBOURG-EN-COTENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Cherbourg
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/07/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/04/1988
Siret
34518735500010
Code APE
703C
Adresse
19 RUE AU BLE
50100 , CHERBOURG-EN-COTENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1809
Date d'ajout
28/07/1995
Description
Changement de gérant Partant:Mr Alain Lefevre.Nouveaux Co-Gerants Designesmr Lhardy Alain Dt à Quinéville,Mr Herve corbin Dt 2 rue A.Camus-50130-Octeville,Mr Guy Lebargy Dt la fosse-50200-Coutances.B)transfert siège social du 19 rue au blé au 38 quai Alexandre III Cherbourg.Age du 13/07/95.Publicité:Presse de la manche du 27/07/95.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).