Entreprise : REST-HO-BAR - SIREN 345 144 158
Identité
(Entreprise radiée le 27/07/2023)
Dénomination
REST-HO-BAR
SIREN (siège)
345 144 158
Date d'immatriculation au RNE
15/06/1988
Date de fin de la personne morale
14/06/2087
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
21 RUE DES SEIGLES 89100 COURTOIS-SUR-YONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAUDE MICHEL , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Courtois-sur-Yonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1988
Siret
34514415800010
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat et vente de tous matériels et denrées alimentaires concernant l'hôtellerie, la restauration et les collectivités
Adresse
21 RUE 21 Rue des Seigles
89100 , Courtois-sur-Yonne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/06/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
34514415800028
Code APE
702C
Adresse
50 RUE DE LA REPUBLIQUE
89100 , SAINT-CLEMENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2955
Date d'ajout
09/06/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Sens le 09/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
28/09/2004
Description
- Date de cessation d'activité : 31/08/2004.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/09/2004
Description
- Date de dissolution : 31/08/2004.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/03/1990
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 30/03/1990.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
15/06/1988
Description
Historique des observations depuis le 15/06/1988 : Publicité constitution : LA LIBERTE DE L'YONNE Modification du 28.09.2004 Dissolution anticipée de la société à compter du 31.08.2004 Siège de liquidation fixé au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).