Entreprise : MAISON MEDITERRANEENNE DES VINS - SIREN 345 124 226
Identité
Dénomination
MAISON MEDITERRANEENNE DES VINS
Sigle
MMDV
SIREN (siège)
345 124 226
Date d'immatriculation au RNE
06/06/1988
Début d’activité
03/06/1988
Date de fin de la personne morale
05/06/2038
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Promotion des produits agricoles du Gard
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Capital social
69430 EUR
Adresse du siège
3430 A RTE DE L'ESPIGUETTE 30240 LE GRAU-DU-ROI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUEL BRIGITTE , JEANNINE , PAULE
Nom d'usage
SURRUSCA
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Aigues-Mortes
Nom, Prénom(s)
GUIRAUD PATRICK , GILLES , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Aimargues
Nom, Prénom(s)
JOURDAN DAVID , PHILIPPE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Collorgues
Nom, Prénom(s)
SAUMADE MICHEL , CHARLES , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Montpellier
Dénomination
ETABLISSEMENT JEAN ET BELEN SOULAS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Collorgues
Dénomination
UNION DES CAVES VINICOLES DE LA BAIE D'AIGUES-MORTES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Aigues-Mortes
Dénomination
SYNDICAT DES COSTIERES DE NIMES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Nîmes
Dénomination
COOPERATIVE DES VIGNERONS DES SABLES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Aigues-Mortes
Dénomination
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE SABLEDOC
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Aigues-Mortes
Dénomination
SARL GEC CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Rodez
Dénomination
ALBOUY ASSOCIES AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rodez
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/06/1988
Siret
34512422600019
Nom commercial
MAISON MEDITERRANEENNE
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Promotion des produits agricoles du Gard
Adresse
3430 A RTE DE L'ESPIGUETTE
30240 , LE GRAU-DU-ROI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/022645
Date d'ajout
01/07/2022
Description
Modification relative aux dirigeants CHAMBRE D'AGRICULTURE DU GARD n'est plus administrateur LE SYNDICAT DU VIN DE PAYS DES SABLES DU GOLFE DU LYON n'est plus administrateur Société coopérative agricole SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE SABLEDOC devient administrateur Ajout du représentant : Monsieur Frédéric Pierre ARRAGON à compter du 23/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/009534
Date d'ajout
17/06/2016
Description
Modification relative aux dirigeants SYNDICAT DES VINS DE PAYS DU GARD n'est plus administrateur à compter du 07/06/2016
Numéro d'observation
F07/012984
Date d'ajout
22/11/2007
Description
A compter du 06.04.2007 : Modification relative au représentant de la Chambre d'Agriculture du Gard
Numéro d'observation
F07/012983
Date d'ajout
22/11/2007
Description
A compter du 14.05.2007 : Modification relative aux dirigeants
Numéro d'observation
F07/012985
Date d'ajout
22/11/2007
Description
A compter du 01.06.2007 et 04.06.2007 : Modification relative aux dirigeants
Numéro d'observation
F07/010571
Date d'ajout
28/09/2007
Description
A compter du 14.05.07 : Modification de la date de clôture ancienne : 30.09.
Numéro d'observation
F07/005320
Date d'ajout
04/05/2007
Description
A compter du 21.11.2006 : Modification relative aux dirigeants
Numéro d'observation
F07/005318
Date d'ajout
04/05/2007
Description
A compter du 09.06.2005 : Modification relative au représentant de la SARL ETS JEAN ET BELEN A compter du 29.06.2005 : Modification relative aux dirigeants
Numéro d'observation
F07/005319
Date d'ajout
04/05/2007
Description
A compter du 18.07.2005 : Modification relative au représentant de la société SABLEDOC
Numéro d'observation
F06/008438
Date d'ajout
30/08/2006
Description
L'UNION DES CAVES VINICOLES DE LA BAIE D'AIGUES-MORTES représentée par MR COMBE Philippe, administrateur, devient président délégué à compter du 17.08.2006.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).