Entreprise : DIM COM - SIREN 345 086 649
Identité
Dénomination
DIM COM
SIREN (siège)
345 086 649
Date d'immatriculation au RNE
09/06/1988
Début d’activité
01/05/1988
Date de fin de la personne morale
08/06/2087
Date de clôture
31/07
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ATELIER D'ART GRAPHIQUE-REALISATIONS GRAPHIQUES & PHOTOGRAPHIQUES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APRM
1813ZB - Graphisme-décoration
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
1 BD JEAN MONNET 56260 LARMOR-PLAGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE KERHOAS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVY MARTIAL , GUY , MENAHEM
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Lorient
Nom, Prénom(s)
LEVY MATHIEU , JACQUES , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
LEVY THOMAS , JOSEPH , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Saint-Jean-d'Illac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1988
Siret
34508664900026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APRM
1813ZB - Graphisme-décoration
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
ATELIER D'ART GRAPHIQUE-REALISATIONS GRAPHIQUES & PHOTOGRAPHIQUES
Code APRM
1813ZB - Graphisme-décoration
Code APRM
1813ZB - Graphisme-décoration
Adresse
1 BD JEAN MONNET
56260 , LARMOR-PLAGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE KERHOAS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3446
Date d'ajout
01/06/2006
Description
CHANGEMENT DE DENOMINTION "DIMENSION COMMUNICATION" DEVIENT "DIM COM" - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE EN SARL - MR LEVY MARTIAL (EX PRESIDENT) DEVIENT GERANT - COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT : GK AUDIT - COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT PARTANT : CABINET GUILLAUME ET ASSOCIES - CREATION D'UN ETS PRINCIPAL SIS A LARMOR-PLAGE 1 BOULEVARD JEAN MONNET, ZONE ARTISANALE DE KERHOAS - ACTIVITE "GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT, ACQUISITION, ADMINISTRATION DE TOUS IMMEUBLES, AINSI QUE TOUS AUTRES DROITS ET BIENS IMMOBILIERS OU MOBILIERS". A COMPTER DU 02.01.06
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1226
Date d'ajout
16/02/2006
Description
Vente établissement principal ETS PRINCIPAL SIS A LARMOR-PLAGE (56260) 1 BOULEVARD JEAN MONNET, ZONE D'ACTIVITES DE KERHOAS : CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE A COMPTER DU 01.01.06 PAR SUITE DE VENTE DU FONDS AU PROFIT DE LA SOCIETE SN DIMENSION (B 487 607 137 - 2005 B 970 - MODIF. EN DATE DU 25.01.06) Date d'effet : 01/01/2006
Numéro d'observation
1226
Date d'ajout
16/02/2006
Description
Vente établissement principal ETS principal sis à Larmor-Plage (56260) 1 boulevard Jean Monnet, zone d'activités de Kerhoas : Cessation complète d'activité à compter du 01.01.06 par suite de vente du fonds au profit de la société Sn Dimension (B 487 607 137 - 2005 B 970 - Modif. En date du 25.01.06) Date d'effet : 01/01/2006
Numéro d'observation
3001
Date d'ajout
26/05/2005
Description
Transformation de la société TRANSFORMATION DE LA SA EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE. CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE - ANCIENNE : DIMENSION COMMUNICATION SA - NOUVELLE : DIMENSION COMMUNICATION - ADMINISTRATEURS PARTANTS : LEVY MARTIAL - LE GARREC ALAIN - LEVY MATHIEU - NOMINATION DE MR LEVY MARTIAL - 27, AVENUE DE LA MARNE - 56100 LORIENT - (ANCIEN PRES. DU CA) EN QUALITE DE PRESIDENT - CHANGEMENT DE COMM. AUX COMPTES TITULAIRE - ANCIEN : GUERIEZC PATRICK - NOUVEAU : G.K. AUDIT - CHANGEMENT DE COMM. AUX COMPTES SUPPLEANT - ANCIEN : GUILLAUME CLAUDE - NOUVEAU : CABINET GUILLAUME ET ASSOCIES. Date d'effet : 01/12/2004
Numéro d'observation
3001
Date d'ajout
26/05/2005
Description
Transformation de la société Transformation de la sa en société par actions simplifiée. Changement de dénomination sociale - ancienne : dimension communication sa - nouvelle : Dimension communication - administrateurs partants : Lévy Martial - le Garrec Alain - Lévy Mathieu - nomination de Mr Lévy Martial - 27, Avenue de la Marne - 56100 Lorient - (ancien près. du Ca) en qualité de président - changement de Comm. Aux comptes titulaire - ancien : Gueriezc Patrick - nouveau : G.K. Audit - changement de Comm. Aux comptes suppléant - ancien : Guillaume Claude - nouveau : Cabinet guillaume et associés. Date d'effet : 01/12/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).