Entreprise : SARL LECOINTE ROBERT - SIREN 345 056 014
Identité
(Entreprise radiée le 13/01/2022)
Dénomination
SARL LECOINTE ROBERT
SIREN (siège)
345 056 014
Date d'immatriculation au RNE
08/06/1988
Date de fin de la personne morale
07/06/2087
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1989
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
7 RUE CHARLES PEGUY 02100 SAINT-QUENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECOINTE LAURENT , PHILIPPE , FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Dallon
Nom, Prénom(s)
LECOINTE WALTER , JEAN , HENRI
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Dallon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/11/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1988
Siret
34505601400011
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Activité principale
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
23 RUE DE OESTRES
02680 , DALLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/11/2011
Siret
34505601400029
Code APE
4331Z - Travaux de plâtrerie
Code APRM
4331ZB - Travaux de plâtrerie d'intérieur
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Plâtrerie.
Code APRM
4331ZB - Travaux de plâtrerie d'intérieur
Code APRM
4331ZB - Travaux de plâtrerie d'intérieur
Adresse
7 RUE 7 rue Charles Peguy
02100 , Saint-Quentin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
13/01/2022
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , CONSTATEE LE 21-12-2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
23/11/2021
Description
Décision de l'associé unique en date du 30-09-2021 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique , la SAS LECOINTE FRERES, RCS St-Quentin B 825070105, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans le journal Picardie la Gazette du 26-10-2021
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
16/05/2017
Description
Acte authentique reçu par Maître Dominique WINTREBERT, Notaire Associé à St-Quentin (02) le 03-03-2017, enregistré à SPFE de Laon (02) le 16-03-2017, dossier 2017 07290, référence 2017 N 00409. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l'article L.141-12 du code de commerce. Résiliation du contrat de location-gérance par suite d'achat de la branche d'activité 'plâtrerie' sis et exploité à Dallon (02) 23 rue d'Oestres puis activité ramenée au siège à St-Quentin (02) 7 rue Charles Peguy, moyennant le prix principal de 10.000,00 euros. Oppositions : Maître Dominique WINTREBERT - Notaire 9 rue Anatole France BP 392 02108 Saint-Quentin Cedex , date d'effet : 02-01-2017 , publié dans : Le Démocrate de l'Aisne en date du : 05-05-2017 , Précédent propriétaire : Siren 780178505 , Statut : A , Greffe d'immatriculation : Saint-Quentin , Nom/Dénomination : LECOINTE , Prénoms : Robert .
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/06/1988
Description
Observations concernant l'établissement situé 23 r ue d'Oestres 02680 Dallon : ACTE RECU PAR ME YVES REDAUD - NOTAIRE ASSOCIE A ST-QUENTIN (02) LE 06/0 4/1988 LOCATION-GERANCE POUR UNE DUREE D'UNE ANNEE RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION D'ANNEE EN A NNEE A COMPTER DU 01/04/1988
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).