Entreprise : DOM RONIS - SIREN 345 004 147
Identité
Dénomination
DOM RONIS
SIREN (siège)
345 004 147
Date d'immatriculation au RNE
19/02/1992
Début d’activité
25/05/1988
Date de fin de la personne morale
18/02/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Découpage, emboutissage de tous métaux et fabrication et vente de tous appareils mécaniques articles de serrurerie
Code APE
2572Z - Fabrication de serrures et de ferrures
Capital social
1575000 EUR
Adresse du siège
13 RUE DE NEUILLY 18600 SANCOINS FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUISSET PATRICK , FRANCK
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Le Pecq
Nom, Prénom(s)
BERGER CELINE
Nom d'usage
TAMAILLON
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Clamart
Nom, Prénom(s)
DENIS JEROME
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
Villennes-sur-Seine
Dénomination
DELOITTE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
ARC MANAGEMENT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/05/1988
Siret
34500414700020
Code APE
2572Z - Fabrication de serrures et de ferrures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Découpage, emboutissage de tous métaux et fabrication et vente de tous appareils mécaniques articles de serrurerie
Adresse
13 RUE DE NEUILLY
18600 , SANCOINS - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/09/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/05/1988
Siret
34500414700012
Code APE
286F
Adresse
16 RUE DES TUILERIES
69009 , LYON 9EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4848
Date d'ajout
20/11/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/04/2008 : Partant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : SACA kpmg sa, Commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4189
Date d'ajout
07/10/2008
Description
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25.06.08 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/06/2008 : Partant : BERTAUX Gilles, Président Nouveau : ROSER Hermann, Président
Numéro d'observation
4830
Date d'ajout
13/11/2007
Description
EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22.10.07 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/10/2007 : Partant : BRACHER Peter, DIRECTEUR GÉNÉRAL Nouveau : TOSOLINI Jean-Charles, DIRECTEUR GÉNÉRAL CF DU 09.11.07
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).