Entreprise : VANESSA DIFFUSION - SIREN 344 965 793
Identité
Dénomination
VANESSA DIFFUSION
SIREN (siège)
344 965 793
Date d'immatriculation au RNE
01/06/1988
Date de fin de la personne morale
31/05/2078
Date de clôture
30/04
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
4 RES GABRIEL PERI 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LANOE JEAN-LOUIS , CONSTANT , TOUSSAINT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Vitré
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/05/1988
Siret
34496579300013
Code APE
5806
Origine du fonds
Création
Activité principale
vêtements de prêt à porter masculin, féminin, enfants, sportwear et vêtements de travail (vente au détail, en gros et demi-gros de), négoce de tous vêtements de cuir et peaux, vente de tous accessoires se rapportant à la mode
Adresse
4 RES GABRIEL PERI
35136 , SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
21/07/1993
Description
: *CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES PRONONCE LE 20 JUILLET 1993.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/06/1988
Description
: - MENTION D'OFFICE DU 28.08.1990 : * REDRESSEMENT JUDICIAIRE, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES DU 28.08;1990, REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE OLIVIER MASSART, 14, RUE JULES FERRY, 35300 FOUGERES. - MENTION D'OFFICE DU 11.09.1990 : * LIQUIDATION JUDICIAIRE, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES DU 11.09.1990, LIQUIDATEUR : MAITRE OLIVIER MASSART, 14, RUE JULES FERRY, 35300 FOUGERES.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/06/1988
Description
Historique des observations depuis le 01/06/1988 : - MENTION D'OFFICE DU 03.08.1990 : * DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 03.08.1990.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 4 résidence Gabriel Péri 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande : Observation depuis le 01/06/1988 : - DEBUT D'ACTIVITE : 10.05.1988
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 11/09/1990.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).