Entreprise : SOCIETE CIVILE FINANCIERE FALBA - SIREN 344 963 657
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE FINANCIERE FALBA
SIREN (siège)
344 963 657
Date d'immatriculation au RNE
01/06/1988
Début d’activité
01/01/2019
Date de fin de la personne morale
31/05/2058
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Prise de participation, gestion de tout portfeuille de titres de participation.
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
137204.12 EUR
Adresse du siège
32 CRS MIRABEAU 81200 AUSSILLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALBERT FRANCOIS-HENRI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1942
Commune de résidence
Aussillon
Nom, Prénom(s)
ANDRILLON JEANNE
Nom d'usage
ALBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1943
Commune de résidence
Aussillon
Nom, Prénom(s)
Albert FRED
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Pont-de-Larn
Nom, Prénom(s)
Albert NANCY
Nom d'usage
Jougla
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Pont-de-Larn
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2019
Siret
34496365700012
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation, gestion de tout portfeuille de titres de participation.
Autres Activités
Prise de participation, gestion de tout portfeuille de titres de participation.
Adresse
32 CRS MIRABEAU
81200 , AUSSILLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/05/1988
Siret
34496365700020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
259 RUE SAINT-HONORE
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014D021587
Date d'ajout
31/01/2019
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Castres SOUS LE NUMERO 2019D22
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/05/2014
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).