Entreprise : SCI LES PENSEES - SIREN 344 898 531
Identité
(Entreprise radiée le 04/05/2022)
Dénomination
SCI LES PENSEES
SIREN (siège)
344 898 531
Date d'immatriculation au RNE
01/03/1988
Date de fin de la personne morale
01/03/2038
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
1067.14 EUR
Adresse du siège
8 CHE CANAL 97418 LE TAMPON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PK 20
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POTIN FREDERIQUE , LAURENCE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Entre Deux
Nom, Prénom(s)
POTIN PAUL , OLIVIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1985
Commune de résidence
Le Tampon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1988
Siret
34489853100019
Enseigne
SCI LES PENSEES
Code APE
701D
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACTIVITE IMMOBILIERE
Adresse
6 RUE 6 rue Meziaire Guignard Saint Pierre
97410 , Saint Pierre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/12/2005
Siret
34489853100027
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
8 CHE CANAL
97418 , LE TAMPON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PK 20
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
04/05/2022
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
31/01/2022
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
1779
Date d'ajout
20/06/2006
Description
Transfert du siège social Ancienne mention : 6 Rue Meziaire Guignard - 97410 SAINT PIERRE Nouvelle mention : 8 Chemin Canal - PK 20 - 97418 LA PLAINE DES CAFRES Nomination de M. POTHIN Paul Olivier - 10 Chemin Canal - 97418 LA PLAINE DES CAFRES en qualité de gérant en remplacement de M. POTIN Anatole Paul, démissionnaire Date d'effet : 16/12/2005
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 7 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 067.14 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).