Entreprise : SAINT GEORGES CONTACT - SIREN 344 886 122
Identité
Dénomination
SAINT GEORGES CONTACT
SIREN (siège)
344 886 122
Date d'immatriculation au RNE
20/05/1988
Début d’activité
16/05/1988
Date de fin de la personne morale
19/05/2078
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Exploitation d'un fonds de commerce de lentilles de contact, lunetterie, appareils et prothèses accoustiques.
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
2 RUE PAUL MERIEL 31000 TOULOUSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GALERIE WINDSOR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTY THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
PELLIZZARI ASTRID , JOHANNE , BERNADETTE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
PERRIER VALERIE
Nom d'usage
MARMOYET
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Juvignac
Dénomination
EURAUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/05/1988
Siret
34488612200029
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce de lentilles de contact, lunetterie, appareils et prothèses accoustiques.
Adresse
2 RUE PAUL MERIEL
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GALERIE WINDSOR
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/008097
Date d'ajout
05/03/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 05/03/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/008042
Date d'ajout
05/03/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 05/03/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/017291
Date d'ajout
22/04/2019
Description
Par ordonnance en date du 19 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné la SAS REY ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Marc-Antoine REY - 2 bis avenue Jean Rieux 31500 TOULOUSE - en qualité de liquidateur - en remplacement de la SAS REY ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Christian REY.
Numéro d'observation
F19/000626
Date d'ajout
07/01/2019
Description
Par ordonnance en date du 2 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné la SAS REY ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Christian REY - 2 bis avenue Jean Rieux 31500 TOULOUSE - en qualité de liquidateur en remplacement de Maître Christian REY.
Numéro d'observation
F14/028533
Date d'ajout
27/11/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 27/11/2014 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître REY Christian 2 BIS AVENUE JEAN RIEUX 31506 TOULOUSE CEDEX 5. Date de cessation des paiements : 30/09/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).