Entreprise : SCI CINQUIEME - SIREN 344 856 133
Identité
(Entreprise radiée le 06/01/2022)
Dénomination
SCI CINQUIEME
SIREN (siège)
344 856 133
Date d'immatriculation au RNE
24/05/1988
Date de fin de la personne morale
23/05/2038
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LA RIVIERE KERSAN 35580 GOVEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUCAS JEAN-YVES , ANDRE , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Montgermont
Dénomination
LUCAS INVESTISSEMENTS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Goven
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/09/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1988
Siret
34485613300014
Code APE
702C
Adresse
15 RUE DE LA METRIE
35760 , MONTGERMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1988
Siret
34485613300022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition réception comme apports construction gestion location et exploitation de tous biens immeubles (début : 20.09.1999)
Adresse
la Rivière Kersan
35580 , Goven - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/01/2022
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 25/11/2021. Dénomination de l'associé unique : LUCAS INVESTISSEMENTS, Rennes : 340339373.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/05/1988
Description
Historique des observations depuis le 24/05/1988 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.05.1988 AU 20.09.1999, MONTGERMONT 13 RUE DE LA METRIE.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé la Rivière Kersan 35580 Goven : Observation depuis le 24/05/1988 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 01.05.1988 AU 20.09.1999, MONTGERMONT 13 RUE DE LA METRIE, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).