Entreprise : G B M - SIREN 344 655 717
Identité
Dénomination
G B M
Sigle
GBM
SIREN (siège)
344 655 717
Date d'immatriculation au RNE
02/05/1988
Début d’activité
25/04/1988
Date de fin de la personne morale
10/05/2087
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
mécanique de précision réalisation pièces mécniques et assistance technique.
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
3 RUE LAVOISIER 44160 PONTCHATEAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNIER VINCENT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Guenrouet
Dénomination
FIBER
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Pontchâteau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/04/1988
Siret
34465571700025
Enseigne
G B M
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
mécanique de précision réalisation pièces mécniques et assistance technique.
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Autres Activités
MECANIQUE DE PRECISION
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Adresse
3 RUE LAVOISIER
44160 , PONTCHATEAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
29/04/2008
Description
224020080429 ********* Changement commissaire aux comptes Date d'effet de la formalité: 25/02/2008 Anc commis. Comptes titulaire : Sté LANDREAU Jean-Pierre. Commissaire aux comptes titul. : Sarl JPL AUDIT.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
20/09/2007
Description
225020070920 ********* Changement dans la direction Date d'effet de la formalité: 01/08/2007 DIRECTEUR GENERAL : M. BERNIER Vincent.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
10/03/2004
Description
120020040310 ********* Transformation en S.A.S. Date d'effet de la formalité: 11.2.2004 Changement de dénomination de : GAUTIER BERNIER MECANIQUE en : GBM Changement de forme juridique de : S.A.R.L. en : Société par actions simplifiée Anc. Gerant : M. GAUTIER Claude Louis Henri Marie. PRESIDENT : M. GAUTIER Claude Louis Henri Marie. COMMISSAIRE AUX COMPTES TITUL. : M. LANDREAU Jean-Pierre. COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPL. : M. PECULIER Alain -- AU 13.2.2004: ANCIEN PRESIDENT : M. GAUTIER Claude Louis Henri Marie. NOUVEAU PRESIDENT : M. BERNIER Daniel Georges
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
13/03/2003
Description
700020030313 KCON20030313 ********* Modification du capital Date d'effet de la formalité: 03/02/2003 Changement de capital social de : 120000.00 EUR en : 150000.00 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
11/05/1988
Description
Historique : ADRESSE ANTERIEURE DU SIEGE SOCIAL & PRINCIPAL : DONGES La Noé Moreau (transfert au 13/ 8/90)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ARRET PLAN REDRESSEMENT,REDRESSEMENT JUDICIAIRE,RENOUVELLEMENT PERIODE D'OBSERVATION,RENOUVELLEMENT PERIODE D'OBSERVATION
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).