Entreprise : A J O IMMOBILIER - SIREN 344 588 645
Identité
Dénomination
A J O IMMOBILIER
SIREN (siège)
344 588 645
Date d'immatriculation au RNE
21/02/2001
Début d’activité
22/02/1988
Date de fin de la personne morale
20/02/2038
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
gestion de biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
42 RUE DU 14 JUILLET 15000 AURILLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOISSINAC ODETTE , MARIE , LUCIE
Nom d'usage
TEULADE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Aurillac
Nom, Prénom(s)
TEULADE ALAIN , JEAN , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Aurillac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/02/1988
Siret
34458864500038
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
gestion de biens immobiliers.
Autres Activités
gestion de biens immobiliers.
Adresse
42 RUE DU 14 JUILLET
15000 , AURILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/05/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/02/2001
Siret
34458864500020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
BESSE
15220 , SAINT-MAMET-LA-SALVETAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/02/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/04/1988
Siret
34458864500012
Code APE
702C
Adresse
17 BD DE COURCELLES
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/02/2001
Description
Historique des observations RCS : Transfert du siège social à effet du 25.01.2001. Dépôt des actes auprès du greffe du Tribunal de Commerce d'AURILLAC,le 21.2.2001 sous le N°2100180 Journaux de transfert : Les Petites Affiches du 30.01.2001 et la Voix du Cantal du 15.02.2001. Ancien siège social : 17 Bd de Courcelles 75008 PARIS.RCS PARIS (1988D00986).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).