Entreprise : SARL BERNARD FRERES - SIREN 344 455 365
Identité
Dénomination
SARL BERNARD FRERES
SIREN (siège)
344 455 365
Date d'immatriculation au RNE
20/04/1988
Début d’activité
01/04/1988
Date de fin de la personne morale
24/04/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Entreprise de charpente, couverture, zinguerie,
Code APE
4391B - Travaux de couverture par éléments
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
AV DE SCORAILLE 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD JOEL
Nom d'usage
BERNARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Villeneuve-sur-Lot
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1988
Siret
34445536500017
Enseigne
SARL BERNARD FRERES
Code APE
4391B - Travaux de couverture par éléments
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Entreprise de charpente, couverture, zinguerie,
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Autres Activités
COUVERTURE ZINGUERIE
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Adresse
AV DE SCORAILLE
47300 , VILLENEUVE-SUR-LOT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1839
Date d'ajout
21/11/2001
Description
Par assemblée générale extraordinaire en date du 09.07.2001, il a été décidé d'augmenter le capital social et de le convertir en euros pour le porter de 50 000 francs à 8 000 Euros la vie économique du 18.07.2001 Date d'effet : 09/01/2001
Numéro d'observation
1116
Date d'ajout
30/08/1993
Description
Monsieur Christian Bernard a été nomme Co-Gerant de la société à compter du 01/07/93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
A1 2011-03-15 DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT 2011-05-17 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AGEN GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AGEN STUTZ ODILE,B1 2011-03-15 OUVERTURE D'UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2011-05-17 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AGEN GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AGEN STUTZ ODILE,D1 2012-03-20 ADOPTION DU PLAN DE REDRESSEMENT 2012-04-11 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AGEN GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AGEN STUTZ ODILE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).