Entreprise : VIVESCIA INDUSTRIES - SIREN 344 444 021
Identité
Dénomination
VIVESCIA INDUSTRIES
Sigle
SICLAE
SIREN (siège)
344 444 021
Date d'immatriculation au RNE
08/04/1988
Début d’activité
22/01/1988
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SCA, Société en commandite par actions
Activité principale
la prise de participation dans d'autres sociétés.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
217595560 EUR
Adresse du siège
2 RUE CLEMENT ADER 51100 REIMS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
REIMS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOSSEPREZ DAMIEN , BERNARD
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Arnicourt
Nom, Prénom(s)
JAILLANT LOUIS , MARCEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Villemereuil
Nom, Prénom(s)
MONDOLLOT CHRISTINE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Paris 7e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
VINOT JEAN-PAUL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Saint-Quentin-le-Verger
Nom, Prénom(s)
GOUBAULT JACKY
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Laubressel
Nom, Prénom(s)
DEMOURY NICOLAS , PHILIPPE , MARIE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Bazoches-et-Saint-Thibaut
Nom, Prénom(s)
BERTHE LAURENT , DENIS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
La Chapelle-sous-Orbais
Nom, Prénom(s)
BADURAUX JULIEN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Villers-le-Rond
Nom, Prénom(s)
VIEILLART EMMANUEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Saint-Oulph
Nom, Prénom(s)
KASAK FREDERIC , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Nom, Prénom(s)
ZACHARIAS PIERRE , ALEXIS , GUY
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1989
Commune de résidence
Clermont-en-Argonne
Nom, Prénom(s)
NICE THIERRY , ALBERT , MICHEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Dizy-le-Gros
Nom, Prénom(s)
MALAISE MARIE
Nom d'usage
GAILLIOT
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1978
Commune de résidence
Saint-Étienne-à-Arnes
Dénomination
C.L.O.V.I.S. HOLDING
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Arcis-sur-Aube
Dénomination
SICOM
Qualité
Autre
Commune de résidence
Reims
Dénomination
ERNST & YOUNG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
KPMG S.A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris La Défense Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/01/1988
Siret
34444402100010
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
la prise de participation dans d'autres sociétés.
Adresse
2 RUE CLEMENT ADER
51100 , REIMS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
REIMS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9665
Date d'ajout
20/12/2010
Description
Fusion - L236-1 à compter du 28/10/2010 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : COFIMALT, Société anonyme (SA), 2 rue Clément Ader - Reims 51100 Reims (RCS REIMS (5103) 330 772 120) MOLITOR, Société anonyme (SA), 2 rue Clément Ader - Reims 51100 Reims (RCS REIMS (5103) 435 167 515) Augmentation de capital à compter du 28/10/2010 Ancien : 184290135,48 EUR Nouveau : 165146400 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/10/2010 : Nouveau : JACQUEMIN Guy André Raymond, Membre du Conseil de Surveillance Nouveau : HUSSON Gérard Marie Pierre, Membre du Conseil de Surveillance Modifié : VIEILLART Emmanuel, Membre du Conseil de Surveillance Modifié : GUERIN Daniel Antoine, Membre du Conseil de Surveillance
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).