Entreprise : REL CONSEILS - SIREN 344 334 594
Identité
(Entreprise radiée le 26/02/2024)
Dénomination
REL CONSEILS
SIREN (siège)
344 334 594
Date d'immatriculation au RNE
30/03/1988
Date de fin de la personne morale
29/03/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
386775 EUR
Adresse du siège
63 RUE PIERRE CHARRON 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Horps MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1940
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/04/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/1988
Siret
34433459400019
Adresse
9 AV PERCIER
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/02/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/02/1988
Siret
34433459400035
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
REALISATION DE TOUTES ETUDES FOURNITURE DE TOUTES ANALYSES FINANCIERES ET TECHNIQUES CONSULTATIONS JURIDIQUES ECONOMIQUES ET EXPERTISES EN MATIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE.
Adresse
63 RUE PIERRE CHARRON
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/04/1995
Siret
34433459400027
Adresse
148 BD HAUSSMANN
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1988B0409072
Date d'ajout
26/02/2024
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1988B0409070
Date d'ajout
23/11/2023
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
1988B0409062
Date d'ajout
21/10/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 09-10-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Parisien DU : 19-10-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
39467
Date d'ajout
19/10/2001
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28-06-2001
Numéro d'observation
25885
Date d'ajout
03/08/1999
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30/06/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).