Entreprise : SERETI SUD - SIREN 344 309 992
Identité
(Entreprise radiée le 22/11/2021)
Dénomination
SERETI SUD
SIREN (siège)
344 309 992
Date d'immatriculation au RNE
14/04/1988
Date de fin de la personne morale
13/04/2048
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
AV DU CAMPON 06110 LE CANNET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SUN EDEN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHETIOUI NEE LINDERMAN MIREILLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Nom, Prénom(s)
CHETIOUI ALEXIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Nom, Prénom(s)
BENZEKRI ABRAHAM ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1928
Nom, Prénom(s)
ABECASSIS MICHEL MEYER
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
MERCOLINO JEAN MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
LE CANNET ROCHEVILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/01/1992
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/04/1988
Siret
34430999200016
Origine du fonds
Création
Activité principale
Conseil, audit, formation, organisation, conception, réalisation relatifs à tous procédés susceptibles de permettre la mise en ¿uvre de moyens en informatique et péri-informatique.
Adresse
AV SUN EDEN
06110 , Le Cannet - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BRETELLE DE L'AUTOROUTE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13273
Date d'ajout
17/11/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 16/11/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Gm, prise en la personne de Me Pierre Garnier . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 16/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13273
Date d'ajout
17/11/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
9682
Date d'ajout
27/11/2020
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Cannes rendue le 27/11/2020 nommant SELARL Gm, prise en la personne de Me Pierre Garnier 700 Avenue de Tournamy 06250 Mougins liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
17186
Date d'ajout
20/09/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Cannes rendue le 20/09/2016 nommant M. Ilmi Jean-Pierre juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
2980
Date d'ajout
06/11/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Cannes rendue le 06/11/2015 nommant Mme Billot Marie-Pierre juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
3469
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
3019
Date d'ajout
16/05/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 17/05/2001 nommant M. Lépine jacques juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
1585
Date d'ajout
16/03/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes En date du 19/02/2001 Nommant Me Garnier pierre Av de Tournamy Tournamy 700 06250 Mougins liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné
Numéro d'observation
41868
Date d'ajout
17/01/1992
Description
Par jugement en date du 16 Janvier 1992 , Le tribunal de commerce de Cannes À prononce le redressement et la liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur Girone et juge commissaire suppléant monsieur Ghini Liquidateur : Maître Bednawski c. maxime demeurant à Mougins, 1072 avenue maréchal juin - date de cessation des paiements : 16 janvier 1992
Numéro d'observation
888
Date d'ajout
02/11/1990
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital - assemblée générale du : 27 Septembre 1990.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).