Entreprise : SCI DU 11B PLACE DU POT D ETAIN - SIREN 344 135 694
Identité
Dénomination
SCI DU 11B PLACE DU POT D ETAIN
SIREN (siège)
344 135 694
Date d'immatriculation au RNE
17/03/1988
Début d’activité
17/03/1988
Date de fin de la personne morale
16/03/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition propriété administration exploitation par construction bail ou autrement des biens immobiliers constituant la propriété de la Ste, soit par apport soit par achat ou autrement,administration d'un immeuble en nature
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
129581.66 EUR
Adresse du siège
11 B PL DU POT D ETAIN 27500 PONT-AUDEMER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAFFONT-PEY-JOUAN JOSETTE , SIMONE , JEANINE
Nom d'usage
MAURICE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Nom, Prénom(s)
MAURICE RENE , PIERRE , ROBERT , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1978
Nom, Prénom(s)
MAURICE ANNE-MARIE , JEANNE , CAROLINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1987
Nom, Prénom(s)
MAURICE JEAN-FRANCOIS , ALEXIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1984
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/03/1988
Siret
34413569400018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition propriété administration exploitation par construction bail ou autrement des biens immobiliers constituant la propriété de la Ste, soit par apport soit par achat ou autrement,administration d'un immeuble en nature
Autres Activités
Acquisition propriété administration exploitation par construction bail ou autrement des biens immobiliers constituant la propriété de la Ste, soit par apport soit par achat ou autrement,administration d'un immeuble en nature
Adresse
11 B PL DU POT D ETAIN
27500 , PONT-AUDEMER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
977
Date d'ajout
13/05/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/04/2016 : Partant : MAURICE Jean, Gérant Nouveau : MAURICE Josette, Simone, Jeanine, Gérant, Associé Nouveau : MAURICE Anne-Marie, Jeanne, Caroline, Associé Nouveau : MAURICE René, Pierre, Robert, Marie, Associé Nouveau : MAURICE Jean-François, Alexis, Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 850 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 129 581.66 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).