Entreprise : DEBRIL SA - SIREN 343 990 933
Identité
(Entreprise radiée le 10/06/2024)
Dénomination
DEBRIL SA
SIREN (siège)
343 990 933
Date d'immatriculation au RNE
03/03/1988
Date de fin de la personne morale
02/03/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
19 RUE DE LA LADRIE 59491 VILLENEUVE-D'ASCQ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FREDON VIRGINIE
Nom d'usage
BARTOLOMEO
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1979
Commune de résidence
Amiens
Dénomination
VIRET
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Chaulnes
Dénomination
ITM ALIMENTAIRE NORD
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/01/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/02/1988
Siret
34399093300016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
60 B RUE DE TOURAINE
59112 , ANNOEULLIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/01/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/10/2010
Siret
34399093300024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
19 RUE DE LA LADRIE
59491 , VILLENEUVE-D'ASCQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
10/06/2024
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , A COMPTER DU 29-02-2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
41
Date d'ajout
13/05/2024
Description
Décision de l'associé unique en date du 24-01-2024 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique la société ITM ALIMENTAIRE NORD, 24 rue Auguste Chabrières 75015 Paris, 452 534 472 RCS Paris, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans lefigaro.fr du 29-01-2024
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
05/02/2020
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 10-09-2019
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
09/02/2011
Description
Cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale en suite de la mise en sommeil de la société et de la mise en location-gérance de l 'établissement principal sis à Annoeullin (59112) 60 B rue de Touraine - à dater du 04/10/2010.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/03/1988
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DES 17/18 JUIN 1987.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 04/10/2010.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).